Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 90/1 |
||
Administrator |
2005-07-05 - 2020-01-15
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 2 |
||
Administrator |
2007-09-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-12-16 - 2020-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 0 |
||
Administrator |
2003-01-23 - 2020-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 13 |
||
Administrator |
2001-09-27 - 2020-01-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-07-23 - 2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crihan Anton, 17 |
||
Administrator |
2001-06-18 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7/4, ap.(of.) 136 |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2013-09-03
Cantemir, str. Marinescu Al., 24 |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2013-09-11
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2003-10-29 - 2020-03-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 112 |
||
Administrator |
2005-11-14 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 3 |
||
Administrator |
2010-11-24 - 2020-05-15
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Cetatea Albă, 7 |
||
Administrator |
2004-09-01 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 24 |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 11 |
||
Administrator |
2008-05-19 - 2020-05-15
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2009-08-07 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
2005-08-03 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-01-17 - 2022-04-01
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2020-05-18
Rezina, Saharna Nouă |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-30
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
1994-03-14 - 2020-04-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osipenco, 55 |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2020-05-18
Edineţ, Chetroşica Nouă |
||
Administrator Lichidator |
2002-10-15
Bălţi, str. Sofia, 27/1 |
||
Administrator Lichidator |
2008-09-09 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 10, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2010-08-02 - 2020-05-19
Făleşti, str. Moldova str-la, 3 |
||
Întreprinzător Individual FORTUNA RADU Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1993-03-04 - 2020-03-24
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 52 |
||
Administrator |
2003-04-29 - 2020-03-25
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2012-07-06 - 2020-05-20
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator |
2012-09-06 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 9/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 98, ap.(of.) 407 |
||
Administrator |
2000-03-10 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2001-07-02 - 2020-05-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Zarecinaia, 70 |
||
Administrator |
1999-10-25
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2011-10-13 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Călugăreni, 1 |