|
|
1997-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 30 D
|
|
|
|
2003-06-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 7
|
|
|
|
2002-12-02 - 2019-08-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 91
|
|
|
|
1992-12-31
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Lenin, 94
|
|
|
|
2000-11-23 - 2019-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 5, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2006-10-10 - 2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/2, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1998-12-29 - 2019-06-07
Criuleni, Porumbeni, str. Nucarilor, 1
|
|
|
|
2013-08-28 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 14/1
|
|
|
|
2013-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 78
|
|
|
|
1992-10-20
Criuleni, Paşcani
|
|
|
|
1993-02-03 - 2019-09-05
Ungheni, Corneşti, str. Puşkin A., 4, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2002-12-05 - 2019-04-15
Ungheni, Corneşti
|
|
|
|
1999-06-30 - 2020-02-18
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
1999-11-10 - 2020-02-18
Făleşti, Hiliuţi
|
|
|
|
2000-03-22 - 2019-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 81/A
|
|
|
|
2003-01-29 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 238, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2001-05-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 129
|
|
|
|
2002-09-27 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 6, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2011-12-27
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2012-12-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/3, ap.(of.) 10
|
|
|
POPAZ VERA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2005-12-21 - 2021-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 37, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2003-04-30 - 2019-07-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 8, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2000-06-08 - 2019-06-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 11, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2008-01-31 - 2019-02-13
Teleneşti, str. Plămădeală A., 2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2003-08-11 - 2019-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/2
|
|
|
|
2000-10-23 - 2023-08-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182, ap.(of.) 207
|
|
|
|
2001-09-21 - 2022-03-16
Leova, Sărăteni
|
|
|
|
1996-06-11 - 2019-08-13
mun. Chişinău, Codru, str. Soarelui, 87/1
|
|
|
|
1995-09-12
Sîngerei, str. Independenţei, 124/a
|
|
|
|
2003-08-28 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162, ap.(of.) 145
|
|
|
|
1997-08-06 - 2023-08-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2007-06-12 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 68
|
|
|
|
2005-12-13
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Industrialinaia, 2
|
|
|
|
2003-11-24 - 2019-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 106/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-02-19 - 2024-04-04
Criuleni, str. Biruinţei bd., 17, ap.(of.) 3
|
|