Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-05-20 - 2014-12-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 4, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2014-06-02 - 2016-03-23
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Victoriei, 13 |
||
Administrator |
2014-06-20 - 2014-07-01
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2020-02-17
Bălţi, str. Caragiale I.L., 47 |
||
Administrator |
2014-07-31 - 2016-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 9/3, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-08-06 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1997-10-14 - 2014-08-06
Anenii Noi, Ruseni, str. Sadovaia, 11 |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2014-11-20
Anenii Noi, Calfa |
||
Administrator |
2014-12-02 - 2016-05-03
Călăraşi, Sipoteni |
||
Lichidator Administrator |
2015-01-05 - 2015-05-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Constituţiei, 8, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2014-02-18 - 2016-12-29
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 19, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2004-06-28 - 2020-11-25
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1997-09-02 - 2014-12-17
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 38, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1993-07-29 - 2020-02-13
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 78 |
||
Administrator |
2014-12-04 - 2015-02-09
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator |
2004-07-13 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-07-13 - 2020-02-17
Rîşcani, str. Independenţei, 48, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1998-10-22 - 2020-02-17
Bălţi, str. Strîi, 17, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2014-04-11
Orhei, str. Industrială, 7, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-10-03 - 2014-04-11
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-09-02 - 2017-03-23
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator |
2001-07-16 - 2014-09-16
Şoldăneşti, str. Lermontov M., 3 |
||
Administrator |
2014-02-04 - 2016-05-25
Ungheni, Poiana |
||
Administrator Lichidator |
2012-08-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/8, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2001-07-11 - 2014-07-02
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kutuzov, 5 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2015-01-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 23 |
||
Administrator |
2015-02-27 - 2015-12-02
Călăraşi, Sipoteni, str. Ştefan cel Mare, 184 |
||
Administrator |
2004-05-07 - 2020-11-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2004-02-24 - 2020-11-23
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
2015-01-20 - 2017-02-07
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2015-02-09
Orhei, Step-Soci, str. Tineretului, 130 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2015-02-09
Orhei, str. Lupu Vasile, 114/4 |
||
Administrator |
1994-12-30 - 2015-02-11
Orhei, str. Eminescu Mihai, 13/12 |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2015-02-11
Orhei, str. Bălcescu N., 23 |
||
Administrator |
1994-09-03 - 2015-02-13
Orhei, Bolohan |