Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-01-13 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 21 |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-25 - 2014-06-06
Rezina, Cogîlniceni |
||
Administrator |
2004-05-07 - 2015-07-01
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2006-12-08 - 2013-04-19
Glodeni, str. Musicescu G., 28 |
||
Administrator |
2000-08-11 - 2020-11-20
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
2004-02-25 - 2016-04-05
Căuşeni, Ucrainca, str. Suvorov A. |
||
Administrator |
2011-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 44 |
||
Administrator |
2009-03-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 18, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2004-03-24 - 2016-05-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 144 |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2015-06-19
Bălţi, str. Academician Vladimir Belousov, 47, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2004-10-21 - 2015-05-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ceapaev, 34 |
||
Lichidator Administrator |
2002-04-16 - 2013-10-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ferapontievscaia, 1 |
||
Administrator |
2012-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2016-04-28
Anenii Noi, Beriozchi, str. Tineretului, 3/2 |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2015-01-21
Bălţi, str. Bulgară, 142, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2005-07-28 - 2013-08-15
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2000-08-18
Făleşti, str. Arghezi Tudor, 15 |
||
Administrator |
2001-11-28 - 2013-02-11
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
2004-10-06 - 2020-02-13
Rîşcani, Văratic |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-20 - 2016-01-06
Drochia, str. Florilor, 34 |
||
Administrator |
1994-07-25 - 2014-03-31
Soroca, Vasilcău |
||
Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1995-12-06
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti loc.st.c.f., str. 40 let Moldavii, 1 |
||
1997-09-03 - 2005-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 14, ap.(of.) 39 |
|||
Administrator |
1997-10-31 - 2015-03-10
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
2000-10-18 - 2015-09-23
UTA Găgăuzia, Chiriet-Lunga, str. Komsomolskaia |
||
Administrator |
2005-10-20 - 2016-04-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cehov, 1, ap.(of.) 2 |
||
Întreprinzător Individual HANGANU GRIGORE Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-11-02 - 2013-03-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Otopeni, 10 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2014-12-08
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator Lichidator |
2006-10-20 - 2014-10-28
Bălţi, str. 1 Mai, 33/2 |
||
Administrator |
2004-03-04 - 2018-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. David Aurel, 9/1 |
||
Administrator |
1992-09-11 - 2015-07-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 56, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-10-19 - 2014-02-17
Orhei, str. Gorkii, 52 |
||
Administrator |
1996-02-29 - 2014-05-15
Orhei, str. 31 August 1989, 152 |
||
Administrator |
1993-10-29 - 2014-03-20
Teleneşti, str. Marinescu Al., 4 |
||
Administrator |
2006-05-15
Ungheni, str. Bălteni, 16 |