|
|
1997-03-12 - 2010-04-22
Rîşcani, Mihăilenii Noi
|
|
|
|
1993-10-11 - 2018-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 90
|
|
|
|
1994-12-28 - 2018-07-05
Căuşeni, Căinari, str. Păcii, 9
|
|
|
|
1997-03-26 - 2010-04-06
Glodeni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-06-10 - 2010-04-06
Glodeni, str. Donici A., 4/a
|
|
|
|
2003-06-03 - 2018-06-19
Ştefan Vodă, Palanca, str. Cetatea Albă, 1/A
|
|
|
|
2010-05-13
Bălţi, str. Decebal, 33, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1994-05-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
2007-08-20
Glodeni, Viişoara
|
|
|
|
2010-07-14
Bălţi, str. Păcii, 89/3
|
|
|
|
2010-07-12
Bălţi, str. Puiu Visarion, 1
|
|
|
|
2010-07-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5
|
|
|
|
1996-01-26 - 2010-12-30
Bălţi, str. Brâncuşi C., 57
|
|
|
|
1992-10-02 - 2018-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/3, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2010-08-19
Bălţi, str. Şcelkov Igor, 12
|
|
|
|
1994-12-06
Bălţi, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1996-12-02 - 2010-10-27
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
2010-09-17
Făleşti, Făleştii Noi
|
|
|
|
2010-09-21
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1992-09-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2010-10-08
Bălţi, str. Ostaf Serghei, 7A
|
|
|
|
1998-03-27 - 2018-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 74/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2011-04-14
Rîşcani, Costeşti, str. Soltîs Ion, 50
|
|
|
|
2010-11-11
Bălţi, str. Glavan Boris, 13, ap.(of.) 215
|
|
|
|
2000-06-29 - 2019-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 87, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1992-12-09 - 2011-01-28
Sîngerei, str. Independenţei, 89/4
|
|
|
|
2010-11-29
Bălţi, str. Puiu Visarion, 8
|
|
|
|
2010-12-08
Bălţi, str. Chişinăului, 97
|
|
|
|
1996-06-11 - 2011-01-14
Sîngerei, str. Independenţei, 188
|
|
|
|
1994-02-01 - 2010-12-21
Sîngerei, str. Cibotari Maria, 26
|
|
|
|
1996-06-28 - 2010-12-28
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2007-08-29
Ştefan Vodă, Crocmaz
|
|
|
|
2011-01-04
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
2010-01-29
Cantemir, Cociulia
|
|
|
|
2000-09-15 - 2019-10-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Lupu Vasile, 27B
|
|