Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-25 - 2009-05-21
Edineţ, str. Roşca Valentin, 147 |
||
Administrator |
2009-05-19
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
1994-12-07
Edineţ, str. Basarabia, 2 |
||
Administrator |
2007-01-09 - 2017-07-14
Edineţ, Corpaci |
||
Administrator |
2009-06-26
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
2005-07-04 - 2020-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/1, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2009-08-06
Ocniţa |
||
Administrator |
2009-10-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2003-09-29 - 2021-01-27
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. 28 Iunie, 174 |
||
Administrator |
1993-11-29
Bălţi, str. Arhanghelul Mihail pasaj, 10 |
||
Administrator |
2014-10-13
Orhei, Cihoreni |
||
Administrator |
2010-05-06
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2009-01-14 - 2009-03-11
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator Lichidator |
2001-09-17 - 2009-04-17
Hînceşti, str. Gura Cotului, 7 |
||
Administrator Lichidator |
1993-07-19 - 2009-04-17
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 102, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2011-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 22 |
||
Lichidator Administrator |
1999-10-29 - 2018-10-18
Hînceşti, Negrea |
||
Lichidator Administrator |
1993-10-29 - 2009-07-24
Leova, Cupcui |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-25 - 2009-08-03
Leova, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 2/5 |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-04 - 2009-07-27
Hînceşti, Caracui |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-06 - 2009-07-27
Hînceşti, str. Cuza Vodă, 6 |
||
Administrator Lichidator |
1994-03-04 - 2009-07-27
Leova, str. Cantemir D., 2 |
||
Administrator |
2001-03-23 - 2009-07-28
Cimişlia, Suric |
||
Administrator Lichidator |
2000-06-14 - 2009-08-13
Hînceşti, str. Cuza Vodă, 9 |
||
Administrator |
1999-10-15 - 2018-08-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1, ap.(of.) 603 |
||
Administrator |
1996-02-13 - 2017-11-24
Cahul, str. Dorobanţilor, 31 |
||
1992-07-17 - 2005-11-22
Bălţi, 84, ap.(of.) 1 |
|||
Administrator |
1995-04-06 - 2009-03-02
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2003-11-06 - 2017-06-27
Orhei, Podgoreni |
||
2000-04-03 - 2005-05-17
Hînceşti, Caracui |
|||
Administrator Lichidator |
1999-06-24 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Păcii, 30, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-01-18 - 2020-06-25
Briceni, str. Ceapaev, 20 |
||
Administrator |
2009-06-30 - 2012-02-29
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-08-18
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
1994-09-02 - 2015-01-17
Briceni, Larga |