Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-04-08
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2001-11-16
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3/A, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1992-12-08 - 2018-07-04
Cahul, str. Negruzzi C., 139, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2006-05-22
Taraclia, str. Şolohov M., 30 |
||
Administrator |
1993-10-04 - 2018-07-04
Cahul, str. Creangă Ion, 29 |
||
Administrator |
2000-09-09 - 2020-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 404, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2018-07-04
Cahul, str. Gagarin, 31 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1996-07-11 - 2006-09-15
Taraclia, str. Ostrovski, 19 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
1994-11-18 - 2006-09-15
Taraclia, str. Lenin, 129 |
||
Administrator |
2006-08-30 - 2011-09-20
Taraclia, str. Lenin, 189 |
||
Administrator |
1996-08-29 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2013-11-29
mun. Chişinău, Băcioi, str. Gagarin Iu., 12 |
||
Administrator |
2005-08-23
Căuşeni, Ursoaia, str. Ştefan cel Mare, 54 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-10-29
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1994-05-23 - 2009-05-22
Cantemir, Constantineşti |
||
Administrator |
1994-05-16 - 2018-05-17
Cantemir, str. Luceafărul, 23 |
||
Administrator |
1993-08-26 - 2018-05-17
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2006-12-15
Cantemir, str. Creangă Ion, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2023-03-03
Ialoveni, str. Lupu Vasile, 6 |
||
Administrator |
2000-03-14
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2006-03-23
Edineţ, str. Bucovinei, 25/3, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2006-01-26
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
2006-01-25
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2002-09-25
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1993-10-25 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 26, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1993-12-22
Edineţ, str. Puşkin Alexandr, 7 |
||
Administrator |
1993-09-03 - 2018-05-17
Cahul, str. Spirin Ivan, 92, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1998-09-15 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2006-02-28
Ocniţa, Lencăuţi |
||
Administrator |
1999-11-16 - 2021-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/4G, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2006-03-31
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1993-04-30 - 2006-04-12
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2004-06-23
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
2006-04-06
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-05 - 2020-07-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |