Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-08-21 - 2017-10-06
Cahul, str. Viteazul Mihai, 1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2017-10-05
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 115, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1995-08-30 - 2017-10-05
Cahul, str. Fîntînilor, 14 |
||
Administrator |
1999-05-11 - 2002-02-06
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2006-04-17 - 2016-10-28
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2000-01-27 - 2017-10-06
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1999-01-15 - 2017-10-06
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 14 |
||
Administrator |
2006-04-19
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2008-04-16
Călăraşi, str. Bojole, 25, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2001-02-28
Leova, Băiuş |
||
Administrator |
2001-04-10
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2011-08-10 - 2014-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Renaşterii Naţionale, 12 |
||
Administrator |
2000-04-11 - 2018-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 36, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2002-01-11 - 2017-03-06
Căuşeni, 4 |
||
Administrator |
1993-06-07 - 1999-12-27
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1995-11-09 - 2017-03-06
Căuşeni, str. Cantemir D., 2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1995-10-03 - 2017-03-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 103 |
||
Administrator Lichidator |
2001-07-03
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Krupskaia, 8 |
||
Administrator Lichidator |
2004-08-05 - 2005-11-18
Făleşti, str. Neculce Ion, 14 |
||
Administrator |
2004-08-02 - 2005-11-16
Făleşti, str. Cantemir D., 9 |
||
Administrator |
1992-09-18 - 2018-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 101, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2017-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69 |
||
Administrator |
2014-12-18
Drochia, str. Potcoavă Ion, 50 |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2019-11-13
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2000-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 210 |
||
Întreprinderea Individuală TOPOR VICTOR Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-03-10
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2007-06-13
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 73 |
||
Administrator |
2011-01-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocârliei str-la 1, 9/2 |
||
Administrator |
1994-08-24 - 2015-03-10
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator Lichidator |
2003-11-17 - 2017-12-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 49, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2002-05-03
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
1994-07-13 - 2002-09-11
Cahul, str. Prieteniei şos., 13, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-03-05 - 2020-01-31
Criuleni, str. Biruinţei bd., 18, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2018-10-24
Edineţ, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2002-07-04
Cahul, Tătăreşti |