Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-03-12
Sîngerei, Grigoreşti |
||
Administrator |
1997-11-25 - 2012-02-08
Ştefan Vodă, str. Zona Industrială, of.3 |
||
Administrator |
2012-03-01
Căuşeni, Chircăieşti |
||
Administrator |
2001-03-05 - 2012-04-02
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 8, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1996-09-23 - 2012-03-16
Căuşeni, Căinari, str. Trandafirilor, 12 |
||
Lichidator Administrator |
2005-05-26 - 2020-01-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3/A, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1999-09-10 - 2012-06-01
Căuşeni, Chircăieşti, str. Feroviară, 1 |
||
Administrator |
1993-07-27 - 2012-07-11
Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 18 |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2012-07-11
Ştefan Vodă, Cioburciu, str. Lenin, 3 |
||
Administrator |
2007-04-02
Bălţi, str. Nekrasov, 43 |
||
Administrator |
2000-06-01
Bălţi, str. Sportivă, 19 |
||
Administrator |
1996-03-04 - 2017-08-08
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
1996-03-04 - 2017-08-08
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2014-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 113/2, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
2001-04-02 - 2019-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2003-06-12 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crîngului, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-04-06 - 2019-11-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 4, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-05-06 - 1996-02-14
Edineţ, Chetroşica Nouă |
||
Administrator |
1998-06-26 - 2012-05-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinzavodscaia, 1 |
||
Administrator |
2001-04-06 - 2019-11-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 9, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2017-09-28
Cahul, Burlăceni, str. Pervomaiscaia, 2 |
||
Administrator |
2001-04-12 - 2019-11-04
mun. Chişinău, Vatra, str. Bogza Serghei, 32 |
||
Administrator |
1996-05-27 - 2017-09-28
Cahul, str. Stroescu V., 37, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1992-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 20 |
||
Administrator |
2003-11-12
Făleşti, str. Iaşi, 1 |
||
Administrator |
1994-06-09 - 2006-01-13
Căuşeni, str. Costin Miron, 64 |
||
Administrator |
1993-09-30 - 2010-04-13
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 8/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2013-04-17
Ungheni, str. Naţională, 115 |
||
Administrator |
1993-12-24 - 2018-10-22
Edineţ, str. Cristea Alexandru, 11 |
||
Administrator |
1992-09-18 - 2018-11-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2009-05-25
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2000-11-20 - 2005-12-23
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
2000-10-27 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 23, ap.(of.) 85 |
||
Lichidator Administrator |
2011-12-16 - 2021-09-07
Călăraşi, Rădeni |
||
Administrator Lichidator |
2012-08-28 - 2021-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 100 |