Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1995-08-08 - 2006-04-04
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 43, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-04-10
Drochia, str. Sorocii, 34, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2006-03-16 - 2023-12-18
Soroca, str. Independenţei, 71, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-02-24 - 2006-07-26
Drochia, str. Mateevici A., 40 |
||
Administrator |
2006-03-23 - 2008-07-23
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2024-07-10
Drochia, str. Independenţei, 36/A, ap.(of.) 87 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-30
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Administrator |
1993-09-28 - 1997-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cupcea V., 93 |
||
Administrator |
2006-03-31 - 2009-08-03
Floreşti, str. 31 August, 94/B/1 |
||
Administrator |
2006-04-17
Drochia, str. 31 August, 1/B |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2024-07-12
Soroca, str. Bolintineanu Dimitrie, 19, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1992-07-17 - 2017-12-18
Bălţi, str. Hotinului, 10, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1992-11-17
Soroca, str. Luceafărul, 7, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1993-12-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi, 40 |
||
Administrator |
2006-04-06
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2006-04-14 - 2009-06-02
Drochia, str. Sfatul Ţării, 24, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-04-13
Soroca, str. Lazo S. str-la, 4/A |
||
Administrator |
2006-04-11
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
2006-04-27
Drochia, str. Doina, 22 |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2010-03-18
Soroca, str. Independenţei, 81, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1995-11-27
Floreşti, Văscăuţi |
||
Administrator |
1997-02-25 - 2020-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/3, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
1996-04-03 - 2006-05-03
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
2006-05-11
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2006-05-18
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator |
2006-05-05
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1994-05-03 - 2009-01-22
Drochia, str. Sfatul Ţării, 21/11 |
||
Administrator |
2006-05-18
Soroca, Parcani |
||
Lichidator |
2006-06-08 - 2024-03-22
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2006-05-31 - 2022-12-07
Soroca, str. Stroescu V., 66 |
||
Administrator |
2015-02-24 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 221A |
||
Administrator |
2006-06-15
Drochia, str. Sorocii şos., 32, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2006-06-21 - 2023-05-10
Floreşti, Gvozdova |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-05 - 2006-07-11
Floreşti, Ghindeşti, str. Ştefan Vodă, 6/9 |
||
Administrator Lichidator |
1993-11-05 - 2006-07-11
Floreşti, str. Brînză Axentie, 24 |