Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-12-12 - 2013-02-19
Orhei, str. Scrisului Latin, 4, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-06-30 - 2013-03-21
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 6/A, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-11-08
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2013-04-03
Teleneşti, str. Cantemir Dimitrie bd., 124 |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2013-04-30
Rezina, str. Păcii, 45, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Lichidator |
1994-10-28
Călăraşi, str. Călăraşilor, 3 |
||
Administrator |
1992-07-27
Călăraşi, str. Cibotari Maria, 25 |
||
Lichidator Administrator |
2004-11-09 - 2013-06-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2/2, ap.(of.) căm |
||
Administrator |
2005-10-20 - 2013-04-19
Teleneşti, str. Neaga Şt., 20 |
||
Administrator |
2005-08-17 - 2013-04-25
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Lichidator |
2005-10-28 - 2013-04-18
Ungheni, Zagarancea |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1995-02-21 - 2013-03-29
Cahul, str. Mateevici A., 35""A |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1993-07-12 - 2013-03-28
Cahul, str. Mateevici A., 105, ap.(of.) 26 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1996-01-22 - 2013-04-01
Cahul, str. Viteazul Mihai, 35, ap.(of.) 26 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1998-04-22 - 2013-04-03
Cahul, str. Mateevici A., 92 |
||
Administrator |
1996-09-10 - 2013-05-27
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/1, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2010-06-08
Orhei, Peresecina |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-20 - 2013-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100/2, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2013-05-16
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 23/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-11-14 - 2013-05-18
Orhei, str. Barbu Lăutaru, 3 |
||
Administrator |
1994-05-27 - 2013-04-03
Ungheni, str. Naţională, 27, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1995-10-20 - 2013-07-02
Glodeni, str. Coca E., 27 |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2013-08-15
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-09-21
Călăraşi, Sipoteni, str. 31 August, 1 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1996-01-22 - 2013-07-18
UTA Găgăuzia, Chirsova |
||
Administrator |
2004-08-09 - 2013-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 196 |
||
Administrator |
1997-03-14 - 2013-07-12
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 5, ap.(of.) 33 |
||
Administrator Lichidator |
2005-08-16 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90 |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-02 - 2013-06-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5 |
||
Lichidator Administrator |
2006-04-06 - 2013-08-29
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1992-07-09 - 2013-07-31
Orhei, str. Piatra Neamţ, 2, ap.(of.) 13 |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-14 - 2013-06-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 105, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-05 - 2013-08-16
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 79/A |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-10 - 2013-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3, ap.(of.) 83 |
||
Lichidator Administrator |
2008-10-09 - 2013-07-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31 |