Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1997-05-28 - 2012-09-17
Şoldăneşti, str. Tatarbunarului, 20 |
||
Administrator |
2009-06-02 - 2012-08-02
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2010-12-07 - 2012-08-28
Edineţ, str. Alecsandri Vasile, 12 |
||
Administrator |
1994-03-05 - 2012-08-22
Drochia, Ochiul Alb |
||
Lichidator Administrator |
2004-12-30
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 2 |
||
Administrator |
2005-03-24 - 2012-09-24
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
1995-01-05 - 2012-09-11
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1994-08-23 - 2012-10-03
Leova, str. Ştefan cel Mare, 5 |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-20 - 2012-10-22
Soroca, str. Pompierilor, 11 |
||
Administrator |
2007-01-29 - 2012-10-19
Drochia, Mîndîc |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-28 - 2012-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Lichidator Administrator |
1992-10-01 - 2012-10-23
Drochia, str. 31 August, 12, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2017-09-01 - 2018-05-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/2 |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-30
Anenii Noi, Chirca, str. Păcii, 43 |
||
Administrator |
1993-08-12 - 2012-12-28
Anenii Noi, Maximovca, str. Maiakovski Vl., 18, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-03-27 - 2012-11-07
Bălţi, str. Bulgară, 150/1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-05 - 2012-12-20
Cantemir, Plopi |
||
Administrator |
2001-08-13
Nisporeni, str. Păcii, 14, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2006-07-25 - 2012-12-04
Floreşti, str. Mateevici A., 33, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2007-04-03 - 2012-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1 |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2012-12-18
Soroca, str. Romaniţei, 7 |
||
Administrator |
2008-12-12 - 2012-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1 |
||
Administrator |
2008-02-21 - 2012-10-30
Floreşti, str. 31 August, 5 |
||
Administrator |
2009-12-18 - 2012-12-21
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-03 - 2022-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-12-27 - 2012-12-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2010-02-18 - 2012-12-28
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2012-11-08
Hînceşti, Căţeleni |
||
Administrator |
1996-05-21 - 2012-11-14
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 18 |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2012-12-27
Orhei, Hulboaca |
||
Administrator Lichidator |
1996-03-12 - 2012-12-26
Drochia, str. 31 August 1989, 28/a |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-22 - 2012-11-19
Drochia, str. Sfatul Ţării, 28, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1995-07-06 - 2012-12-26
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
1994-10-13 - 2012-12-26
Drochia, str. Costin Miron, 36 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-06 - 2012-12-26
Drochia, str. Russo Alecu, 5 |