Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-04-08 - 2022-04-21
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1994-12-01 - 2017-03-01
Sîngerei, str. Costin Miron str-la 1, 26 |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2017-03-01
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Administrator |
1997-06-23 - 2007-10-24
Sîngerei, Ţambula |
||
Administrator |
1996-10-25 - 2020-02-18
Făleşti, str. Stamati C., 1, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1997-03-07
Cahul, str. Victoriei, 11 |
||
Administrator |
1993-02-12
Cahul, str. Dorobanţilor, 87 |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2024-03-06
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 4, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-17 - 2024-05-28
Basarabeasca, str. Octombrie, 74 |
||
1997-03-19 - 2004-08-16
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 6 |
|||
Administrator Administrator provizoriu |
1998-11-28
Cimişlia, str. Sf.Maria, 2 |
||
Administrator |
1994-12-27 - 2024-02-27
Basarabeasca, str. Lenin, 1/A |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2019-05-07
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2020-04-03
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2023-03-09
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
2000-04-05
Floreşti, str. Costin Miron, 28 |
||
Administrator |
1999-03-09 - 2013-05-02
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
1994-10-10
Drochia, str. Doina, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2002-09-10 - 2015-04-01
Drochia, str. Independenţei, 54/4 |
||
Administrator |
1994-04-13 - 2023-03-16
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2023-02-10
Floreşti, str. Lazo S., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-09-23
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 1 |
||
Administrator |
1994-02-24
Soroca, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1993-07-12 - 2011-03-01
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 109 |
||
Administrator |
1996-02-12
Floreşti, str. Costin Miron, 18, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2003-11-14
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 12 |
||
Administrator |
1997-07-28
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-28 - 2021-02-10
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Victoriei, 66 |
||
Administrator |
1995-07-17 - 2024-05-28
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 77 |
||
Administrator |
1994-08-16 - 2019-11-08
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/2, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1992-06-15 - 2023-03-20
Căuşeni, str. Tighina, 7 |
||
Administrator |
1997-01-31
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 15 |
||
Administrator |
1994-11-29
Taraclia, str. Voczalinaia, 74 |
||
Administrator |
1995-06-05
Taraclia, str. Gorkii, 2 |
||
Administrator |
1996-03-19
Taraclia, Albota de Jos |