Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-08-13
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 84/3 |
||
Administrator |
2011-02-16
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 39 |
||
Administrator |
1998-02-11
Orhei, Noroceni |
||
Administrator |
1995-12-30 - 2012-03-20
Orhei, str. Pelivan Ion, C.35 |
||
Administrator |
1993-12-21 - 2007-01-09
Orhei, str. 1 Mai, 28/22 |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2009-08-11
Orhei, str. 31 August, 9, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1995-03-07 - 2007-02-02
Orhei, str. Unirii, 150/65 |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-21 - 2016-10-05
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-03-28
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 34 |
||
Administrator |
1995-02-20
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1999-09-15 - 2007-06-25
Orhei, str. Mahu Vasile, 107, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2006-01-17
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1996-02-27
Cahul, str. Frunze M., 49, ap.(of.) 38 |
||
Lichidator Administrator |
1996-08-05 - 2007-03-27
Orhei, str. Colindătorilor, 17 |
||
Administrator |
1993-07-27 - 2005-08-22
Glodeni, str. Decebal, 51, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2006-11-27 - 2011-02-14
Orhei, str. Sadoveanu M., 22/A, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2008-03-17
Orhei, str. Negruzzi C., 155 |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2007-04-12
Orhei, str. Dorobanţi, 11 |
||
Administrator |
1995-10-05 - 2007-04-13
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1997-02-01 - 2024-02-14
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2006-12-08
Teleneşti, str. Viilor, 26 |
||
Administrator |
2005-01-10 - 2017-01-05
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
1992-11-19 - 2007-07-24
Orhei, str. Muntenilor, 8 |
||
Administrator |
1997-02-25 - 2023-06-13
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 106 |
||
Administrator |
1992-08-28 - 2010-07-20
Orhei, str. Dimo N., 124 |
||
Administrator |
1992-09-03 - 2017-12-18
Bălţi, str. Leningradscaia, 3 |
||
Administrator |
1993-10-27 - 2007-09-06
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 12 |
||
Administrator |
1993-09-10
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1992-08-28 - 2007-05-11
Orhei, str. Valul lui Traian, 11 |
||
Administrator |
1996-02-28 - 2007-07-17
Orhei, str. Colinelor, 4 |
||
Administrator |
1992-11-19 - 2008-08-05
Orhei, str. Creangă Ion, 7 |
||
Administrator |
2004-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 106/2, ap.(of.) 40 |
||
Administrator Lichidator |
2008-11-07 - 2023-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2006-12-20 - 2008-06-16
Orhei, str. 31 August, 47 |
||
Administrator |
1996-11-11 - 2007-09-20
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 6, ap.(of.) 25 |