Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-10-13 - 2006-12-18
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2006-11-27
Rezina, str. Mateevici A., 37/A |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2006-10-12
Orhei, str. 1 Mai, 75/8 |
||
Administrator |
1992-07-14 - 2006-10-12
Orhei, str. Frunze M., 10 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2019-06-21
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1996-11-04 - 2007-07-28
Teleneşti, str. Cojocaru Constantin, 24 |
||
Administrator |
1992-11-12 - 2009-07-03
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1992-05-19
mun. Chişinău, Tohatin, str. Eminescu M., 39 |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2011-03-12
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1997-10-27 - 2011-02-23
Orhei, str. Stejarilor, 2, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1993-03-16
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 49/1 |
||
Administrator |
2006-08-23
Teleneşti, str. 1 Mai, 12 |
||
Administrator |
2006-08-16
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
2010-03-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Schitului, 15 |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2017-06-05
Cahul, str. Griviţei şos., 11 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2006-11-28
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1993-04-06 - 2007-02-16
Orhei, Mitoc |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-06 - 2021-05-14
Orhei, str. Nistreană, 19, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-10-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 98 |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2007-07-10
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 8 |
||
Administrator |
1993-05-17 - 2012-03-23
Orhei, str. Iachir I., 23/B, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-04-30 - 2019-03-27
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2006-09-29 - 2007-02-20
Orhei, str. Belski Alexei, 17 |
||
Administrator Lichidator |
1997-05-12 - 2007-03-29
Rezina, str. Pirogov N., 5, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1993-10-15
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 86 |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2016-11-03
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 14 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-16 - 2007-04-12
Rezina, str. 27 August, 48, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
1994-02-04 - 2007-04-12
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
1994-05-13 - 2007-04-12
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
2007-09-10
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator Lichidator |
1993-06-11 - 2007-04-12
Rezina, Trifeşti |
||
Administrator Lichidator |
1996-05-30 - 2007-04-11
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
1995-10-17 - 2006-12-28
Orhei, str. Fîntînilor, 13 |
||
Administrator |
2007-10-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 50 |
||
Administrator |
1995-12-08
Orhei, str. Frunze M., 12 |