Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-03-31 - 2020-02-20
Ialoveni, Văsieni, str. Hînceşti, 90 |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2019-10-09
Călăraşi, Meleşeni |
||
Administrator |
1993-04-16 - 2020-02-20
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1993-02-11 - 2020-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/5, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1993-02-02 - 2020-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Griboedov, 13 |
||
1997-02-12 - 2010-11-17
Cahul, Găvănoasa |
|||
1998-12-01 - 2010-11-15
Cimişlia, Ecaterinovca |
|||
1996-04-08 - 2010-11-08
Călăraşi, Onişcani |
|||
2002-01-15 - 2010-11-12
Nisporeni, Valea-Trestieni |
|||
1993-05-20 - 2010-11-08
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Prietenia Popoarelor, 7 |
|||
1996-12-24 - 2010-11-04
Cahul, Cotihana |
|||
1993-12-16 - 2010-11-03
Rîşcani, Pîrjota |
|||
Administrator |
1995-04-03 - 2020-12-09
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1996-07-16 - 2019-10-09
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 50 |
||
Administrator |
1996-05-27 - 2019-10-08
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August 1989, 35 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2013-03-12
Edineţ, str. Rareş Petru, 69 |
||
1995-12-20 - 2010-11-30
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 49 |
|||
Administrator |
1994-06-01 - 2013-03-18
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79/1 |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2013-03-15
Cahul, str. Tineretului, 8, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1998-10-12 - 2019-06-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M., 64, ap.(of.) 5A |
||
1992-09-30 - 2010-12-09
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 27 |
|||
Administrator |
1997-12-03 - 2019-10-09
Bălţi, str. Glavan Boris, 15/8 |
||
Administrator |
1994-10-12 - 2020-02-20
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
1998-05-27 - 2010-12-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dealul Morilor, 11 |
|||
Administrator |
1996-12-23 - 2020-02-20
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 17, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1993-07-20 - 2020-02-20
Făleşti, str. Soltîs Ion, 68 |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2020-02-20
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2019-10-09
Soroca, str. Luceafărul, 21, ap.(of.) 6 |
||
1996-12-18 - 2010-12-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 183, ap.(of.) 1 |
|||
Administrator |
2009-06-03 - 2019-10-10
Soroca, Vanţina |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2020-02-20
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1996-03-07 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 156 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ciocana, 8 |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2020-02-20
Anenii Noi, Maximovca |
||
Administrator |
1998-01-14 - 2020-02-20
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Burebista, 3 |