|
|
1995-05-24 - 2020-02-19
Făleşti, str. Neaga Şt., 14, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1996-02-21 - 2010-11-16
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 128
|
|
|
|
1996-02-27 - 2019-10-02
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
1993-07-20 - 2020-02-19
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 47, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-03-22 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Prieteniei, 50
|
|
|
|
1995-08-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 13
|
|
|
|
1992-09-08 - 2010-11-16
Cahul, Alexandru Ioan Cuza, str. Ştefan cel Mare, 202
|
|
|
|
1995-11-23 - 2019-10-07
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
1997-03-14 - 2020-02-19
Făleşti, str. Bălţului, 9, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1992-06-26 - 2020-02-18
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
1995-01-26 - 2020-02-19
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 80
|
|
|
|
2006-10-12 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1994-11-25 - 2019-04-01
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 1, ap.(of.) 874
|
|
|
|
1995-02-10 - 2020-02-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Frunze M., 6
|
|
|
|
1994-12-16 - 2020-02-19
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Miciurin, 27
|
|
|
|
1995-09-29 - 2010-11-17
Cahul, str. Haiducilor, 29, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 159/6, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1994-10-15 - 2010-11-19
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1995-11-14 - 2010-11-19
Cahul, str. Dragoş Vodă, 67
|
|
|
|
1993-07-15 - 2010-11-18
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 13
|
|
|
|
2003-10-20 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 18
|
|
|
|
2004-04-13 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 2
|
|
|
|
1996-12-24 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 88
|
|
|
|
1996-06-19 - 2019-10-02
Rîşcani, str. Luţenko Alexandr, 12
|
|
|
|
1993-04-06 - 2011-06-21
Hînceşti, Negrea
|
|
|
|
1995-08-09 - 2011-06-21
Cimişlia, Munteni
|
|
|
|
1994-12-30 - 1999-12-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Barbu Lăutaru, 1
|
|
|
|
1995-11-27 - 2019-10-08
Căuşeni, Taraclia
|
|
|
|
1993-04-29 - 2011-04-12
Cahul, Doina
|
|
|
|
1996-11-12 - 2011-03-29
Leova, Filipeni
|
|
|
|
1993-09-29 - 2020-02-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 8
|
|
|
|
2000-06-15 - 2011-02-17
Cahul, Tătăreşti
|
|
|
|
2010-03-09 - 2022-01-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 65, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-08-29 - 2011-02-17
Cahul, Baurci-Moldoveni
|
|
|
|
1994-06-15 - 2011-01-26
Nisporeni, Brătuleni
|
|