Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-12-04
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Creangă Ion, 22 |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-03
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 |
||
Administrator |
1996-02-20 - 2017-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei str-la 1, 14 |
||
Administrator |
1995-02-13
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2009-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
1992-11-13
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2019-09-12
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 58, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1994-06-05 - 2019-05-28
Sîngerei, Bursuceni |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2019-06-11
Făleşti, str. Moldovei, 52 |
||
Administrator |
2000-12-25 - 2019-09-12
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1995-04-03 - 2019-07-30
Rîşcani, Costeşti |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2019-06-12
Rîşcani, str. Independenţei, 57 |
||
Administrator |
1998-04-29 - 2017-02-24
Bălţi, str. Razin Stepan, 15 |
||
Administrator |
1995-10-24 - 2017-04-26
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1996-03-11 - 2024-07-29
Teleneşti, str. Renaşterii, 79, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2019-03-06
Bălţi, str. Konev Ivan, 34, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2019-03-06
Bălţi, str. 31 August, 6 |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2019-03-06
Sîngerei, Ţambula |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2019-07-09
Bălţi, str. Malinovschi Tadeuş, 5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-03-01 - 2019-07-23
Bălţi, str. 31 August, 25/G |
||
Administrator |
1993-03-12 - 2020-02-18
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2001-12-26
Cahul, str. Viteazul Mihai, 51, ap.(of.) 33 |
||
2000-01-18 - 2010-09-30
Soroca, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 12/3 |
|||
Administrator |
1998-07-02 - 2019-07-08
Cantemir, str. Glavan Boris, 3 |
||
Administrator |
1992-07-14
Cahul, str. Sanatoriului, 14, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1999-06-28
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 19 |
||
Administrator |
1996-12-05
Cahul, str. Prospectul Republicii, 17a/1 |
||
Administrator |
2011-08-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 1/2, ap.(of.) 19 |
||
1997-02-07 - 2010-09-30
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 113/3, ap.(of.) 19 |
|||
Lichidator Administrator |
2007-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 98 |
||
Administrator |
1996-10-23 - 2019-05-27
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2019-07-04
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2019-03-07
Ştefan Vodă, str. Alecsandri Vasile, 14 |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2019-03-05
Nisporeni, Mileşti |
||
1994-11-29 - 2010-09-30
Drochia, str. Miciurin, 58 |