|
|
2002-07-25 - 2024-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3
|
|
|
|
2015-06-02
Anenii Noi, Merenii Noi
|
|
|
|
2000-11-16 - 2022-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1
|
|
|
|
2004-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
2004-02-17
Taraclia, str. Lesnaia, 40
|
|
|
|
2005-12-14 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/5, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1997-09-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 6
|
|
|
|
1992-12-11
Cantemir, Cociulia
|
|
|
|
1993-03-12 - 2018-03-28
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 96, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1998-04-08
Căuşeni, str. Tighina, 8A
|
|
|
|
2002-04-17
Bălţi, str. Franco I., 4
|
|
|
|
2001-09-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 11/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1995-08-17 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/2, ap.(of.) 124
|
|
|
|
1998-04-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 47
|
|
|
|
2002-02-19
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 7, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2002-02-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 27, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-11-09 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1997-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
1997-07-14 - 2016-11-25
Bălţi, Sadovoe, str. 31 August, 11
|
|
|
|
2001-09-11 - 2023-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/4, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1997-07-17 - 2023-09-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 72, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2015-02-26
Leova, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 31
|
|
|
|
2010-06-10 - 2020-12-02
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-03-03 - 2019-09-18
Făleşti, str. Codreanca, 40
|
|
|
|
1992-07-28 - 2019-09-18
Făleşti, str. Putnei, 26
|
|
|
|
2001-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 4, ap.(of.) 504
|
|
|
|
1996-02-03 - 2019-09-18
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 5
|
|
|
|
1993-08-16 - 2019-09-18
Făleşti, str. Frunze M., 22
|
|
|
|
1994-10-14 - 2019-09-18
Făleşti, str. Mateevici Alexei, 35
|
|
|
|
1997-02-17 - 2019-09-18
Făleşti, str. Nucilor, 14
|
|
|
|
2002-05-28
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Bucovina, 1/9
|
|
|
|
1993-05-18 - 2021-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 10/1, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1997-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Valea Albă, 54
|
|
|
|
1997-12-17 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
1997-01-30 - 2016-03-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 13, ap.(of.) 24
|
|