Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-09-19
Teleneşti, str. Rareş Petru, 5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2006-12-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3 |
||
Administrator |
1996-12-04 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42/1 |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2010-04-26
Rezina, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2006-04-17
Şoldăneşti, str. Parcului, 2 |
||
Administrator |
2000-02-10 - 2019-03-27
Bălţi, str. Tiraspol, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-12-25 - 2023-01-30
Orhei, str. Unirii, 6 |
||
Administrator |
2006-05-10
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
2013-11-21
mun. Chişinău, Bîc, str. Prieteniei, 7A |
||
Administrator |
2006-04-28
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
1997-01-15 - 2006-07-11
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1995-12-05 - 2018-07-04
Cahul, str. Victoriei bd., 18 |
||
Administrator |
2006-05-11 - 2009-06-22
Orhei, str. Alecsandri Vasile, 2 |
||
Administrator |
2006-05-11
Orhei, str. Iachir I., 34 |
||
Administrator |
1996-08-22 - 2006-09-15
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2006-05-12 - 2011-11-11
Orhei, str. Bălcescu N., 33 |
||
Administrator |
2006-05-12 - 2009-10-15
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2007-09-10
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1998-11-02
Orhei, str. Eminescu M. bd., 19, ap.(of.) 20 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-20 - 2007-12-29
Rezina, str. 27 August, 50/A, ap.(of.) 73 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-11 - 2006-10-25
Rezina, Buşăuca |
||
Lichidator Administrator |
1994-05-04 - 2006-10-25
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Lichidator Administrator |
1996-04-19 - 2006-10-25
Rezina, Saharna |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-13 - 2006-10-25
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2006-05-23 - 2009-06-09
Orhei, Morozeni |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-01 - 2006-10-24
Rezina, Lalova |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-02 - 2006-10-25
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2011-09-06
Hînceşti, Mereşeni |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-13 - 2006-10-25
Rezina, str. Şciusev A., 13, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
1993-01-28 - 2006-12-19
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Lichidator Administrator |
1992-12-10 - 2006-12-20
Rezina, str. Eminescu Mihai, 10, ap.(of.) 55 |
||
Administrator Lichidator |
1994-02-02 - 2006-12-19
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 37 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-23 - 2006-12-20
Rezina, str. 1 Mai, 15, ap.(of.) 19 |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-17 - 2006-12-20
Rezina, str. Păcii, 65, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2006-11-28
Orhei, str. Stamati C., 25 |