Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-07-09
Orhei, str. Unirii, 86/A |
||
Administrator |
1992-12-30
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2003-12-12
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
2003-10-09 - 2014-07-04
Soroca, str. Stroescu V., 80/2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2003-02-25
Căuşeni, str. Mateevici Alexei, 13 |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2009-06-02
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 293 |
||
Administrator |
1992-09-10 - 2024-03-05
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
1996-06-19
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1995-04-17
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 67 |
||
Administrator |
1994-07-21 - 2017-09-08
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Trandafirilor, 29 |
||
Administrator |
1994-04-04
Căuşeni, str. Păcii, 19 |
||
1995-02-23 - 2004-02-12
Ştefan Vodă, str. Glavan B. str-la, 5, ap.(of.) 3 |
|||
1995-09-22 - 2004-03-12
Ştefan Vodă, str. 31 August, 15, ap.(of.) 20 |
|||
Lichidator Administrator |
1995-03-29 - 2006-02-03
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2001-05-25
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2002-06-21
Nisporeni, str. Movilă Petru, 17 |
||
Administrator |
1994-10-08 - 2020-02-17
Făleşti, Călugăr |
||
Administrator |
2003-03-27
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2007-04-13
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 7/1, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1998-01-23 - 2007-10-22
Nisporeni, str. Păcii, 13 |
||
1998-07-29 - 2010-07-01
Ungheni, str. Unirii, 3, ap.(of.) 16 |
|||
Administrator |
2002-02-18
Nisporeni, Vînători |
||
Administrator |
1996-07-26
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
2001-05-10
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 198 |
||
Administrator |
1999-06-09
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
1994-11-28
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2002-07-15 - 2023-08-23
Călăraşi, Vărzăreştii Noi |
||
Administrator |
1996-05-16
Călăraşi, str. Bojole, 33, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2000-11-15
Ungheni, Corneşti, str. Eroilor |
||
Administrator |
1996-03-20
Nisporeni, str. Industrială |
||
Administrator |
1999-11-02
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator |
2000-12-07
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1995-08-03
Nisporeni, Boldureşti |
||
1993-08-05 - 2018-09-17
Ungheni, str. Ureche Gr., 1, ap.(of.) 8 |
|||
Administrator |
2003-09-30
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 8 |