|
|
2003-02-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 21, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1994-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 78
|
|
|
|
2014-05-06
Cantemir, Enichioi
|
|
|
|
2003-02-05 - 2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Butucului, 14/A
|
|
|
|
1992-10-16 - 2020-11-30
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 66
|
|
|
|
2005-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2
|
|
|
|
1998-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 5
|
|
|
|
2005-06-28 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 43, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2003-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Floriilor, 32, ap.(of.) 248
|
|
|
|
2003-02-10 - 2008-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2001-12-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53
|
|
|
|
2003-03-06 - 2023-01-25
Anenii Noi, Chirca
|
|
|
|
2003-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 35
|
|
|
|
1995-04-01 - 2020-02-17
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
2001-02-08 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|
|
|
2003-03-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Meşterul Manole, 4, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1995-05-12 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 71/6, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2003-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codreanu Gheorghe, 77/A
|
|
|
|
2002-03-12 - 2024-01-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 65
|
|
|
|
2003-03-05 - 2014-02-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Donici A., 25
|
|
|
|
1996-04-23 - 2020-02-17
Sîngerei, Cubolta
|
|
|
|
2003-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 62/12
|
|
|
|
2003-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32/2, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2003-03-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2003-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 4/2
|
|
|
|
2003-03-25 - 2023-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 15, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 68
|
|
|
|
2003-03-17
mun. Chişinău, Tohatin, str. Şcolilor, 27
|
|
|
|
2005-09-29 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2, ap.(of.) 112
|
|
|
|
1997-03-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Viteazul Mihai, 13
|
|
|
|
2003-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 296/A
|
|
|
|
2003-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 7/3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2003-04-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana
|
|
|
|
2001-07-25 - 2022-02-21
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 30, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2006-11-30 - 2010-06-16
Edineţ, str. Lazo S., 84
|
|