Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-08-09 - 2017-05-05
Cahul, str. Strada Veche, 139, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1996-10-03
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
1996-12-11 - 2017-05-03
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1992-08-14 - 2017-05-11
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2016-11-10
Cahul, str. Basarab Matei, 2 A |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2016-11-10
Cahul, str. Dacilor, 11 |
||
Administrator |
1992-09-17 - 2017-05-03
Cahul, str. Crasnoarmeiscaia, 2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-11-30 - 2017-05-04
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 20 |
||
Administrator |
1996-05-22 - 2016-02-11
Edineţ, str. Truda, 17 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2016-03-16
Edineţ, str. Roşca Valentin, 11 |
||
Administrator |
1996-07-29 - 2016-03-21
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1995-03-30 - 2020-02-17
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 36 |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2016-05-20
Edineţ, str. Berezin Iakov, 19 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2016-05-31
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2016-06-06
Briceni, str. Alecsandri Vasile, 58 |
||
Administrator |
1996-09-04 - 2016-09-09
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1998-02-24 - 2016-10-12
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
1994-08-02 - 2017-03-13
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 3/1 |
||
Administrator |
2006-03-02 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/4, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2016-07-01
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 8, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-05-14 - 2017-03-16
Căuşeni, Taraclia, str. Miciurin, 26 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2017-03-22
Căuşeni, Taraclia, str. Cîmpiilor, 82 |
||
Administrator |
1995-02-18 - 2017-03-13
Căuşeni, Taraclia, str. Căinarului, 38 |
||
Administrator |
1995-04-26 - 2017-04-10
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
1995-09-20 - 2017-03-22
Căuşeni, Căinari, str. Eminescu Mihai, 15 |
||
Administrator |
1994-12-01 - 2017-04-12
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2017-04-10
Căuşeni, str. Mateevici A., 84 |
||
Administrator |
1995-11-10 - 2017-04-10
Căuşeni, str. Cantemir Dimitrie bd., 32, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-09-05 - 2017-03-20
Căuşeni, str. Pietre Vechi, 65, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-12-22 - 2017-03-22
Căuşeni, str. Mitropolit Dosoftei, 11 |
||
Administrator |
1995-11-22 - 2017-03-15
Căuşeni, str. Donici A., 25 |
||
Administrator |
1996-01-16 - 2017-03-22
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1993-12-13 - 2017-04-04
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
1996-09-23 - 2017-04-12
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 79 |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2017-03-23
Căuşeni, str. Pietre Vechi, 60, ap.(of.) 4 |