Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-11-15 - 2017-03-03
Rîşcani, str. Sverdlov, 3 |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2017-02-24
Glodeni, str. Presei, 3, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1994-04-07 - 2017-02-28
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
1993-02-10 - 2017-03-03
Sîngerei, str. Crihan Anton, 7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1992-10-16 - 2017-03-02
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 6, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1996-01-29 - 2017-03-01
Glodeni, str. Stere C., 15 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2017-03-02
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
1993-06-25 - 2017-03-03
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 7 |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2017-02-22
Făleşti, str. Mateevici A., 10 |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2017-03-01
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 12, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2017-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 148, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1993-02-08 - 2017-03-02
Bălţi, str. Artiom, 168, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2017-03-02
Sîngerei, str. Independenţei, 95, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1992-10-28 - 2017-03-02
Glodeni, str. Decebal, 59, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1996-04-19 - 2017-03-02
Glodeni, str. Moldova, 36 |
||
Administrator |
1993-12-29 - 2017-02-28
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2017-03-03
Glodeni, str. Eminescu M. bd., 15/b, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1993-02-22 - 2017-02-23
Sîngerei, Mihailovca |
||
Administrator |
1994-06-06 - 2017-03-02
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1996-09-20 - 2017-02-22
Glodeni, str. 300 ani Glodeni, 63 |
||
Administrator |
1996-07-03 - 2017-02-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
1992-10-09 - 2016-01-12
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 21 |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2016-02-09
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 38/1 |
||
Administrator |
1993-04-30 - 2016-06-15
Cantemir, str. Luceafărul, 14 |
||
Administrator |
1994-05-10 - 2016-03-18
Cahul, str. Frunze M., 60/1 |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2016-03-09
Cantemir, Cania, str. Alecsandri V., 7 |
||
Administrator |
1996-01-23 - 2016-10-11
Cahul, str. Garoafelor, 21/44 |
||
Administrator |
1993-11-03 - 2016-03-22
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 90 |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2016-04-04
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1995-04-27 - 2016-04-04
Cantemir, str. Basarabia, 2, ap.(of.) 107 |
||
Administrator |
1993-02-02 - 2016-04-20
Taraclia, str. Ukrainskaia, 16 |
||
Administrator |
1995-12-13 - 2016-07-11
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2016-06-20
Cahul, str. Negruzzi C., 125, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1995-10-24 - 2016-09-15
Cahul, str. Plugarilor, 1, ap.(of.) 214 |
||
Administrator |
1996-08-15 - 2016-09-26
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 73 |