Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-07-05 - 2016-04-05
Cahul, str. Prieteniei, 13, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-08-31 - 2015-12-17
Cahul, str. Strada Veche, 5 |
||
Administrator |
1993-05-14 - 2016-01-27
Cahul, str. Donici A., 40 |
||
Administrator |
1996-01-02 - 2016-06-01
Cahul, str. 31 August 1989, 11, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1997-09-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1/C |
||
Administrator |
1993-10-18 - 2017-01-19
Cahul, str. Garoafelor, 23, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1993-10-22 - 2016-04-22
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-05-24 - 2016-01-28
Cahul, str. Negruzzi C., 121, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1992-10-20 - 2015-11-02
Cahul, str. Komarov Vl., 5 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2016-06-29
Cahul, str. Kirov, 35, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1999-02-17 - 2016-02-29
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
1992-08-10 - 2015-11-11
Cahul, str. Marx Karl, 23 |
||
Administrator |
1993-01-25 - 2015-11-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 54 |
||
Administrator |
2009-12-08
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1994-11-30 - 2016-04-25
Cahul, str. Kiev, 115, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1993-01-28 - 2015-11-19
Cahul, str. Tineretului, 23, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1992-10-09 - 2015-11-20
Cahul, str. Dragoş Vodă, 49 |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2015-11-27
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 131, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2015-11-27
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2016-05-13
Cahul, Borceag, str. Creangă Ion, 28 |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2016-02-25
Cahul, str. Lipcani, 23 |
||
Administrator |
1996-05-07 - 2015-12-11
Taraclia, Novosiolovca, str. Pobeda |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2015-12-18
Taraclia, Tvardiţa, str. Mira, 64 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2016-09-15
Cahul, str. Bălcescu N., 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1992-10-02 - 2015-12-22
Taraclia, Aluatu, str. Lenin, 80 |
||
1997-10-23 - 2010-05-14
Bălţi, str. Bulgară, 154/14 |
|||
Administrator |
1994-05-03 - 2016-12-19
Taraclia, str. Gagarin Iu., 49 |
||
Administrator |
1995-09-27 - 2017-03-27
Cahul, str. Mateevici A., 105, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-10-09 - 2015-06-16
Edineţ, str. Maiakovski Vl., 61 |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2015-06-26
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2015-07-13
Edineţ, str. Lazo S., 80 |
||
Administrator |
1995-11-22 - 2015-07-13
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 6, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2015-07-13
Edineţ, Lopatnic |
||
Administrator |
1995-07-31 - 2015-07-17
Edineţ, Cupcini, str. Zavodscaia, 9, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2015-07-17
Edineţ, Lopatnic |