Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-01-23 - 2015-12-10
Anenii Noi, Hîrbovăţ, str. Gagarin Iu., 50 |
||
Administrator |
1994-12-23 - 2020-02-17
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2003-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/7, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
1993-11-17 - 2015-07-02
Bălţi, str. Independenţei, 38, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2015-05-11
Bălţi, str. Turghenev, 55 |
||
Administrator |
1996-05-16 - 2015-07-06
Sîngerei, str. Crihan Anton, 1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-02-28 - 2015-07-30
Sîngerei, Biruinţa, str. Constructorilor, 9 |
||
Administrator |
1997-11-06 - 2015-08-21
Bălţi, str. Navoi Alişer, 4 |
||
Administrator |
1997-11-12 - 2015-11-25
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1992-11-24 - 2015-10-27
Bălţi, str. Arcaşului, 22, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-10-31 - 2015-12-17
Sîngerei, str. Păcii, 37 |
||
Administrator |
1994-09-30 - 2015-12-24
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
1995-02-04 - 2015-12-24
Sîngerei, str. Luceafărul, 22 |
||
Administrator |
1995-08-07 - 2015-12-23
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1998-09-30 - 2016-01-29
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1994-10-18 - 2015-09-17
Cahul, str. Viteazul Mihai, 41, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-11-01 - 2015-10-13
Cahul, Slobozia Mare, str. Octombrie, 19 |
||
Administrator |
1994-10-19 - 2015-07-16
Taraclia, str. Nekrasov, 18 |
||
Administrator |
1992-08-24 - 2015-07-29
Taraclia, str. Gogol str-la, 4 |
||
Administrator |
1997-08-13 - 2015-07-16
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-01 - 2020-11-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/2, ap.(of.) 153 |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2016-01-13
Cahul, str. Creangă Ion, 9 |
||
Administrator |
1995-09-18 - 2015-11-30
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1993-09-23 - 2016-01-18
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2015-09-15
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 141 |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2016-02-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2015-09-14
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 141, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2016-01-25
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31/12 |
||
Administrator |
1992-08-03 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2016-01-18
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1995-12-05 - 2015-12-29
Cahul, str. Tineretului, 8, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1996-06-07 - 2015-10-07
Cahul, str. Spirin V., 106, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2016-03-23
Cahul, str. Prospectul Republicii, 12, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1993-11-25 - 2015-10-16
Cahul, str. Lăutarilor, 118 |
||
Administrator |
1992-06-24 - 2015-10-19
Cahul, Moscovei |