Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-02-27 - 2015-07-10
Hînceşti, str. Marinescu Al., 25 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2014-08-01
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2014-09-04
Basarabeasca, str. Chişinăului, 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2015-02-12
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 102, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2014-10-21
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2014-10-21
Hînceşti, str. Chişinăului, 4, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1993-10-04 - 2014-01-21
Orhei, str. Lazo S., 4/B, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2014-02-07
Orhei, str. Răzeşilor, 28 |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2014-02-19
Orhei, str. Şoimarul, 3, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1997-08-25 - 2014-02-28
Orhei, str. 31 August, 19 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2014-04-11
Orhei, str. Industrială, 7, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-10-03 - 2014-04-11
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1997-06-20 - 2015-04-30
Orhei, Ocniţa-Răzeşi |
||
Administrator |
1995-12-08 - 2015-07-24
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
1997-07-03 - 2014-08-08
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2014-09-02
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1996-11-28 - 2014-09-29
Orhei, str. Fedico, 116 |
||
Administrator |
1996-11-04 - 2014-01-17
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-01-31 - 2016-06-16
Soroca, str. Stroescu V., 88/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-07-29 - 2014-04-30
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Administrator |
1994-03-04 - 2014-08-07
Drochia, str. Plopilor str-la, 15 |
||
Administrator |
2014-08-18 - 2014-09-22
Floreşti, Mărculeşti, str. 31 August, 4 |
||
Administrator |
2014-09-03 - 2014-11-12
Floreşti, Văscăuţi |
||
Administrator |
2014-09-08 - 2016-06-20
Drochia, str. Svercevschi Hatman, 6 |
||
Administrator |
1995-10-13 - 2014-11-17
Ştefan Vodă, Feşteliţa |
||
Administrator |
1995-11-21 - 2014-12-16
Căuşeni, str. Stamati C., 10 |
||
Administrator |
1994-06-08 - 2014-01-18
Ungheni, str. Burebista, 21, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2014-02-03
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1993-01-25 - 2014-02-06
Ungheni, str. Rareş Petru, 31 |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2014-02-11
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 5, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
2001-05-14 - 2014-02-14
Ungheni, str. Romană, 33, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2014-02-27
Ungheni, str. Rareş Petru, 19, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2001-11-20 - 2014-03-03
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
1993-09-13 - 2014-04-02
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1995-12-19 - 2014-05-15
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 5, ap.(of.) 9 |