Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-02-04 - 2013-10-16
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 29 |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Traian, 14 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Stere C., 17 |
||
Administrator |
1995-10-28 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Cogîlnic, 32/2 |
||
Administrator |
1994-10-12 - 2013-10-17
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Marinescu Al., 3 |
||
Administrator |
1995-05-30 - 2013-10-17
Cimişlia, Bogdanovca Veche |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 16, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-02-24 - 2013-11-28
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1996-08-07 - 2013-12-06
Basarabeasca, str. Jukovski, 41 |
||
Administrator |
1993-05-04 - 2019-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 218 |
||
Administrator |
2009-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1 |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2013-01-24
Orhei, str. 31 August, 9, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2013-01-24
Orhei, str. Unirii, 138, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2013-02-01
Orhei, str. Sadoveanu M., 22/A, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1997-06-03 - 2013-02-11
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2013-03-18
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 20 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2013-04-05
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1994-06-27 - 2013-04-12
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1992-11-26 - 2013-04-16
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2013-04-29
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2013-05-08
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2013-05-20 - 2015-09-28
Rezina, str. Basarabia, 10, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1993-01-05 - 2013-05-29
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1997-08-12 - 2013-05-29
Orhei, str. Mahu Vasile, 87, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-07-18 - 2013-06-06
Orhei, str. Nouă, 10 |
||
Administrator |
1994-07-14 - 2013-06-06
Orhei, str. Şciusev A., 21 |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2013-06-06
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 9 |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2013-06-10
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-01-11 - 2013-06-17
Orhei, str. Iachir I., 23 B, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2013-06-21
Orhei, str. Gagarin Iu., 2 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2013-09-03
Rezina, str. Trandafirilor, 2/2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1995-12-29 - 2013-10-14
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1995-03-22
Călăraşi, str. Bojole, 25 |
||
Administrator |
2000-09-12 - 2013-10-24
Orhei, str. Nistreană, 19, ap.(of.) 2 |