Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-10-10 - 2013-04-23
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 2 |
||
Administrator |
1993-11-20 - 2013-04-24
Cahul, str. Caragiale I.L., 22 |
||
Administrator |
1993-09-03 - 2013-04-24
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 77/G |
||
Administrator |
1995-11-13 - 2013-05-21
Cahul, str. Florilor, 17 |
||
Administrator |
1996-09-05 - 2013-05-22
Cahul, str. Şciusev A., 30, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2013-05-24
Cahul, str. Păcii, 28, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-03-27 - 2013-05-24
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2013-05-27
Cahul, str. Păcii, 1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-10-17 - 2013-06-24
Cahul, str. Stroescu V., 38, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2013-06-26
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2013-07-01
Cahul, str. Dunării, 31 |
||
Administrator |
1994-08-30 - 2013-07-26
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1996-10-14 - 2013-10-24
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 141, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2013-11-04
Cahul, Manta |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2013-11-22
Taraclia, str. Păcii, 8a, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1996-02-27 - 2013-12-12
Cahul, str. Frunze M., 51V |
||
Administrator |
1994-08-10 - 2014-08-04
Edineţ, Cupcini, str. Zavodscaia, 6, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1995-02-27 - 2019-01-02
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 21, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1997-04-22 - 2013-05-27
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-01-13 - 2013-06-13
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2013-09-20
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2013-01-24
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
1992-10-29 - 2013-01-24
Leova, str. Mitropolit Dosoftei, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-02-01 - 2016-12-29
Basarabeasca, str. Gării, 48, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-06-17 - 2013-04-17
Leova, Sărata-Răzeşi |
||
Administrator |
1993-02-11 - 2013-07-29
Hînceşti, Cărpineni, str. Leova, 92 |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2016-02-09
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2013-09-26
Basarabeasca, str. Moldavskaia, 9 |
||
Administrator |
1996-04-25 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Musicescu G., 63 |
||
Administrator |
1992-12-19 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Polevaia, 8 |
||
Administrator |
1993-02-17 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 1 |
||
Administrator |
1994-01-20 - 2013-10-17
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2013-10-17
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2013-10-16
Cimişlia, Ialpujeni |
||
Administrator |
1996-02-20 - 2013-10-16
Cimişlia, Mihailovca |