Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-04-22 - 2013-04-16
Căuşeni, str. Traianus, 1 |
||
Administrator |
1994-11-19 - 2020-02-13
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 60 |
||
Administrator |
2010-09-21
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2011-01-26 - 2014-01-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Administrator |
2011-02-15 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 86 |
||
Administrator |
2011-03-04 - 2016-02-29
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
2011-03-17 - 2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 214 |
||
Administrator |
2011-04-12 - 2015-08-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-04-15 - 2014-12-17
Anenii Noi, Varniţa, str. Dragoş Vodă, 13 |
||
Administrator |
2011-04-26 - 2014-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 377 |
||
Administrator |
2011-04-28 - 2017-03-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 110 |
||
Administrator |
2011-05-16 - 2016-01-21
Anenii Noi, Mereni, str. Zelinski N., 5 |
||
Administrator |
2011-06-03 - 2014-12-19
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
2011-06-09 - 2014-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 34/6, ap.(of.) 9 |
||
Întreprinzător Individual MANALATI TAIR Lichidator Administrator |
2011-07-08 - 2013-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 18/4 |
||
Administrator |
2011-09-06 - 2015-06-04
Anenii Noi, Ţînţăreni, str. Primăriei, 23 |
||
Lichidator Administrator |
2011-09-30 - 2013-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2011-10-06 - 2014-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/1, ap.(of.) 108 |
||
Administrator |
2011-11-25 - 2013-01-23
Anenii Noi, str. Pervomaiscaia, 19 |
||
Administrator |
2011-12-08 - 2016-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 21, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-03-19 - 2018-12-31
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
1993-05-21 - 2018-12-31
Edineţ, str. Gorkii, 5 |
||
Administrator |
2011-12-29 - 2014-12-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21 |
||
Lichidator Administrator |
2012-01-04 - 2016-11-08
Străşeni, str. Orheiului, 2A |
||
Administrator |
2011-04-07 - 2013-09-10
Bălţi, str. Aerodromului, 14/A |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2013-08-15
Rîşcani, str. Şevcenko T., 234 |
||
Administrator |
2001-01-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 1A, ap.(of.) 121 |
||
Administrator |
2011-09-02 - 2014-11-26
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 114 |
||
Administrator |
2011-10-24 - 2013-10-24
Bălţi, str. Korolenko, 10 |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2014-01-09
Bălţi, str. Independenţei, 37, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2011-01-26 - 2016-05-03
Cahul, Ursoaia |
||
Administrator |
1994-12-28 - 2018-12-31
Edineţ, str. Ceapaev, 15 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2018-12-31
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1995-04-07 - 2018-12-31
Edineţ, str. Komarov Vl., 85 |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2018-12-31
Edineţ, Trinca |