Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-10 - 2006-04-18
Briceni, Caracuşenii Noi |
||
Administrator |
1993-11-09 - 2006-04-18
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2006-08-24
Briceni, Mihăileni |
||
Administrator |
1993-05-28 - 2006-04-18
Briceni, Lipcani, str. Sovietică, 69, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2006-04-18
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1994-01-24 - 2006-08-18
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2020-03-05
Soroca, str. Mateevici A., 21, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-10-17
Donduşeni, str. Negruzzi C., 12 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2024-04-18
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2006-12-27
Donduşeni, str. Independenţei, 2/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-04-27
Donduşeni, str. Frunze M., 130 |
||
Administrator |
1998-05-27 - 2007-04-04
Donduşeni, str. Frunze M., 136 |
||
Administrator |
1992-09-17 - 2006-04-19
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 233 |
||
Administrator |
1995-02-22
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-01-25
Edineţ, str. Dimo N., 11 |
||
Administrator |
1996-11-01 - 2007-07-31
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2007-03-29
Briceni, Lipcani, str. Gagarin Iu., 10 |
||
Administrator |
1996-09-27 - 2006-12-15
Ocniţa, str. Burebista, 65, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1997-12-08 - 2023-12-29
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
2013-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 1/1 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2006-08-07
Donduşeni, str. Kalinin, 61 |
||
Administrator Lichidator |
1993-09-28 - 2006-07-18
Donduşeni, str. Ceapaev, 108 |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2006-05-11
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2006-05-11
Briceni, str. 28 Martie, 1 |
||
Administrator |
1992-12-01 - 2006-05-11
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 9, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2006-05-25
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2006-06-01
Ocniţa, Otaci, str. Nagornaia, 18 |
||
Administrator |
1996-02-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinzavodscaia, 13 |
||
Administrator |
2006-05-30
Ocniţa |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2007-02-12
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 8, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2014-04-15
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Eminescu Mihai, 40 |
||
Administrator |
1997-10-27 - 2011-03-16
Bălţi, str. Decebal, 136/A, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 144 |
||
Administrator |
1993-02-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 24/A |
||
Administrator |
1993-02-20 - 2006-06-21
Ocniţa, str. Independenţei, 47 |