|
|
1996-12-11 - 2009-09-08
Cahul, str. Negruzzi C., 125, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1996-03-19 - 2001-08-17
Anenii Noi, str. Victoriei, 16
|
|
|
|
2006-07-31
Taraclia, str. Zavodscaia, 5
|
|
|
|
1996-07-11 - 2006-09-15
Taraclia, str. Ostrovski, 19
|
|
|
|
1994-11-18 - 2006-09-15
Taraclia, str. Lenin, 129
|
|
|
|
1996-10-02 - 2006-09-18
Taraclia, str. Marx Karl, 34
|
|
|
|
1999-03-22 - 2007-09-20
Cahul, str. Lipcani, 5
|
|
|
|
1993-02-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 8/A
|
|
|
|
2014-06-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 22, ap.(of.) 209
|
|
|
|
1996-08-29 - 2024-07-15
Cahul, str. Şcheia şos., 52/3
|
|
|
|
1994-10-12 - 2008-07-18
Taraclia, str. Dzerjinski, 13
|
|
|
|
1995-01-05 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 205, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1993-01-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 8, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-02-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 94
|
|
|
|
2009-12-01 - 2016-03-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/9, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2006-09-19
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2009-02-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 101/4
|
|
|
|
1994-05-17 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 22
|
|
|
|
2006-10-02
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 115
|
|
|
|
1996-03-18
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
1996-02-01 - 2011-04-08
Taraclia, str. Sadovaia, 107
|
|
|
|
1995-04-28 - 2008-02-18
Taraclia, str. Dimitrov, 32, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 1K
|
|
|
|
1996-06-12 - 1998-12-21
Anenii Noi, str. Vişinilor, 36
|
|
|
|
1997-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 99
|
|
|
|
1994-12-06 - 2007-01-18
Taraclia, str. Ceapaev, 70
|
|
|
|
2004-05-06
Ialoveni, Horodca
|
|
|
|
2002-08-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 240
|
|
|
|
1992-12-31 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ţăranilor, 191
|
|
|
|
1994-05-16 - 2018-05-17
Cantemir, str. Luceafărul, 23
|
|
|
|
1993-08-26 - 2018-05-17
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1996-07-31 - 2009-02-04
Cahul, str. Gribov N., 30
|
|
|
|
1997-11-25 - 2008-09-23
Cahul, str. Nufărul Alb, 18
|
|
|
|
2003-09-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/1, ap.(of.) 88
|
|
|
PLEŞCA RADU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1995-10-06 - 2009-10-02
Cantemir, str. Glavan Boris, 3
|
|