Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-05-24 - 2006-10-09
Cahul, str. Dunării, 31 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2007-10-15
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 38, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2010-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65/et.IV, ap.(of.) 410 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 1999-12-23
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-24 - 2006-04-26
Cantemir, str. Basarabiei, 18 |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-03 - 2006-04-25
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2012-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 17/2 |
||
Administrator |
1996-12-09 - 2006-07-17
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 114, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
2007-07-23
Taraclia, str. Dimitrov, 19 |
||
Administrator |
1994-06-16 - 2006-10-25
Cahul, str. Nencev Teodor, 5 |
||
Administrator |
2006-05-19
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2003-12-25 - 2014-08-13
Soroca, str. Jdanov, 43 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2017-02-27
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 146, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 102/6 |
||
Administrator |
1996-11-13 - 2020-01-17
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2006-04-25
Taraclia, str. Puşkin A., 63 |
||
Administrator |
1996-03-27
Taraclia, str. Ukrainskaia, 49 |
||
Administrator |
1992-10-02
Rezina, str. Voluntarilor, 5 |
||
Administrator |
2006-05-03
Taraclia, str. Lenin, 98 |
||
Administrator |
2006-05-11 - 2023-06-12
Taraclia, str. Molodiojnaia, 9 |
||
Administrator |
1992-12-08 - 2018-07-04
Cahul, str. Negruzzi C., 139, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1996-02-06 - 1999-12-23
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-06-06 - 2021-02-04
Ştefan Vodă, Feşteliţa |
||
Administrator |
1993-10-04 - 2018-07-04
Cahul, str. Creangă Ion, 29 |
||
Administrator |
2006-05-23
Cahul, str. Păcii, 14 |
||
Administrator |
1996-06-02 - 1997-11-08
Anenii Noi, str. Tighina, 45/B |
||
Administrator |
2006-01-20
Bălţi, str. 31 August, 57, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2018-07-04
Cahul, str. Gagarin, 31 |
||
Administrator |
2014-06-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 4/2, ap.(of.) 147 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2006-08-21
Cahul, str. Frunze M., 59, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2015-05-29
Soroca, str. Testemiţeanu N., 50 |
||
Administrator Lichidator |
2006-07-24
Cahul, str. Fîntînilor, 14 |
||
Administrator |
2004-07-06 - 2021-10-05
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1996-07-08 - 2007-07-24
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Întreprinderea Individuală PÎNZARU MIHAIL Lichidator Administrator |
1996-02-27 - 2018-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 136 |