|
|
2014-07-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1993-02-02 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 3, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2014-07-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 14/1
|
|
|
|
2008-06-11
mun. Chişinău, Brăila, str. Independenţei
|
|
|
|
2006-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/2, ap.(of.) 95
|
|
|
|
2006-12-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alexandru cel Bun, 34""A"", ap.(of.) 303
|
|
|
|
1995-05-10 - 2019-01-11
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 63, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2007-05-17 - 2019-03-27
Floreşti, Mărculeşti
|
|
|
|
1995-02-17 - 2018-05-03
Bălţi, str. Decebal, 2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1995-09-27 - 2007-01-10
Anenii Noi, str. Suvorov A., 84
|
|
|
|
1995-01-31 - 2018-05-03
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1995-02-22 - 2008-06-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25, ap.(of.) 125
|
|
|
|
2013-01-10 - 2019-03-27
Floreşti, Mărculeşti
|
|
|
|
2014-07-28
Cahul, str. Viteazul Mihai, 4
|
|
|
|
1995-08-23 - 2019-01-11
Edineţ, str. Florar, 105, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2006-12-29
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 10/A
|
|
|
|
2007-01-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/3A, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-01-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 41
|
|
|
|
1995-11-30 - 2016-09-09
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
1995-06-28 - 2016-09-27
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 65
|
|
|
|
1996-04-02 - 2016-06-14
Cahul, Larga Nouă
|
|
|
|
1993-07-12 - 2016-08-05
Cahul, str. Orheiului, 12
|
|
|
|
2001-10-15 - 2016-10-03
Cahul, Moscovei
|
|
|
|
1995-12-11 - 2019-01-11
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
2015-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 90
|
|
|
|
2010-03-31
Hînceşti, Leuşeni
|
|
|
|
1992-11-16 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1993-01-22 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 5, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 9
|
|
|
|
2005-02-03 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 134
|
|
|
|
1993-08-17 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Rusu Valentin, 161
|
|
|
|
1994-11-09 - 2018-05-03
Bălţi, str. Bulgară, 134, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1993-04-13 - 2024-03-27
Orhei, str. 31 August, 57
|
|
|
|
1992-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 112/1
|
|
|
|
1994-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 26/1, ap.(of.) 55
|
|