|
|
1993-10-21 - 2018-01-22
Drochia, str. 31 August, 1/b
|
|
|
|
1994-09-20 - 2022-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1997-07-07 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/4, ap.(of.) 101
|
|
|
|
2006-08-21
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru Ioan Cuza, 13
|
|
|
|
2009-05-18 - 2016-08-29
Briceni, Pererita
|
|
|
|
1997-07-01 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 3/2, ap.(of.) 87
|
|
|
|
1996-12-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2009-12-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/1
|
|
|
|
2006-09-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 24/1, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1995-02-27 - 2017-06-13
Briceni, str. Nekrasov, 17
|
|
|
|
1992-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 6/3, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2005-06-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi Lev, 24/1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-02-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28, ap.(of.) 102
|
|
|
|
2002-06-14 - 2014-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 28, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1997-05-20 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 30/1, ap.(of.) CAM
|
|
|
|
2006-04-20
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1995-03-22 - 2018-01-22
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9/V
|
|
|
|
1993-09-14 - 2018-01-22
Cahul, str. Prospectul Republicii, 22, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-06-16 - 2018-01-22
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1996-09-15 - 2018-01-22
Taraclia, str. Nekrasov, 5
|
|
|
|
1995-05-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 173, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2008-10-01
Anenii Noi, Mereni, str. Gagarin Iu., 44
|
|
|
|
1995-02-21 - 2020-01-21
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
1997-05-13 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 6, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1995-10-25
Soroca, str. Creangă Ion, 12
|
|
|
|
2006-08-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 129, ap.(of.) 404
|
|
|
|
2006-09-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 9, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2011-10-17
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 32/a
|
|
|
|
1994-08-30 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-08-22 - 2016-06-27
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 42/7
|
|
|
|
2006-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz str-la 3, 6
|
|
|
|
1995-04-17 - 2016-08-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 1/1, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2006-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 5, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2008-11-27 - 2016-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 46
|
|
|
|
2000-05-03 - 2018-03-06
Şoldăneşti, str. Grecu, 9
|
|