Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-11-14 - 1999-01-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 9, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1994-12-27 - 1998-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/1 |
||
Administrator |
2008-11-27
Criuleni, str. Iachir I., 10 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 1998-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 116 |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2001-12-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 151 |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2001-02-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2016-04-29
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1995-11-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 28, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2005-12-05
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2005-12-09 - 2024-06-18
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 19/A |
||
Administrator |
2004-03-09 - 2017-03-13
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
1992-08-17 - 2011-08-12
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1998-10-05 - 2006-03-27
Soroca, Oclanda |
||
Administrator |
2005-12-27 - 2011-04-21
Soroca, str. Independenţei, 79 |
||
Administrator |
1994-04-01 - 2006-06-02
Drochia, str. Stere C., 41 |
||
Administrator |
1992-12-15 - 2005-12-30
Soroca, Bădiceni |
||
Lichidator Administrator |
1994-02-17 - 2006-07-20
Drochia, str. Macarenco, 47 |
||
Administrator Lichidator |
1995-04-27 - 2006-10-26
Soroca, Bulboci |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-07 - 2006-07-20
Drochia, Ochiul Alb |
||
Lichidator Administrator |
1992-06-26 - 2006-07-27
Drochia, str. Krupskaia, 7 |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-03 - 2006-07-13
Drochia, str. Sfatul Ţării, 26, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-17 - 2006-07-13
Drochia, str. Sfatul Ţării, 32, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-04-17
Floreşti, Japca |
||
Administrator |
1994-07-28 - 2005-02-07
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2000-09-27
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
2000-09-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 4, ap.(of.) 226 |
||
Administrator |
1996-03-19
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2008-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 11, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2023-10-13
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
1995-01-16
Taraclia, Corten, str. Lenin, 150 |
||
Administrator |
1996-07-26
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator |
1998-03-10 - 2016-03-03
Edineţ, Cupcini, str. 31 August 1989, 28 |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-25 - 2023-04-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1994-04-20 - 2016-03-11
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1995-03-29 - 2005-05-05
Căuşeni, str. Cantemir Dimitrie bd., 32, ap.(of.) 49 |