|
|
2007-08-23
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 65/A
|
|
|
|
2014-10-06
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 20/1
|
|
|
|
2007-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 233
|
|
|
|
1995-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cheltuială Vasile, 7, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-08-23
Orhei, str. Lupu Vasile, 37, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-08-23 - 2011-10-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 33/1
|
|
|
|
1995-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 51
|
|
|
|
1993-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1999-12-08 - 2011-03-16
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 52
|
|
|
|
1995-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 99
|
|
|
|
1996-01-24 - 2017-04-10
Hînceşti, Mingir
|
|
|
|
2004-02-16
Hînceşti, Cărpineni, str. Lomonosov M., 36
|
|
|
|
2004-02-11 - 2024-06-25
Şoldăneşti, str. <, 53
|
|
|
|
2014-02-28
Sîngerei, str. Trandafirilor, 4
|
|
|
|
2007-08-15 - 2008-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantonului, 45
|
|
|
|
1995-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6/2
|
|
|
|
1997-03-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-11-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 36, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1995-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ismail, 116/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-08-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 49/A, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2007-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/1, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1998-12-01 - 2017-06-12
Floreşti, str. Mateevici A., 107
|
|
|
|
2007-08-16 - 2022-09-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 153
|
|
|
|
1998-02-03 - 2011-03-04
Taraclia, str. Matrosov, 5
|
|
|
|
1996-09-05 - 2011-03-10
Cahul, str. Lupu Vasile, 91
|
|
|
|
1995-08-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 10/3, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1996-04-24 - 2018-03-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1995-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 56, ap.(of.) 22
|
|
|
STOIAN IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1996-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 3/2, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1995-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 38, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2007-08-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 108/2, ap.(of.) 64
|
|
|
|
1995-02-16 - 2017-03-31
Hînceşti, str. Mateevici A., 8
|
|
|
|
2007-08-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142
|
|
|
|
2007-06-01
Bălţi, str. Glodenilor, 28, ap.(of.) 2
|
|