|
|
1995-03-24
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Pobedî, 37
|
|
|
|
1997-02-03 - 2017-06-13
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 99
|
|
|
|
1994-04-08 - 2007-04-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti
|
|
|
|
1997-12-08 - 2017-12-18
Bălţi, str. Parhomenko Alexandr, 8
|
|
|
|
1995-01-24 - 2009-02-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 226
|
|
|
|
1993-02-08 - 2008-04-29
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pugaciov, 3
|
|
|
|
1998-01-26 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Svetlaia, 4
|
|
|
|
2011-12-12 - 2016-11-07
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 104
|
|
|
|
1996-01-24 - 2008-05-15
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lazo S., 28
|
|
|
|
1994-01-10 - 2007-04-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kirov, 18
|
|
|
|
1999-05-12 - 2017-06-08
Sîngerei, Heciul Vechi
|
|
|
|
2006-05-23
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Korceaghin Pavel, 92
|
|
|
|
1992-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 100/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1996-01-19 - 2021-05-28
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
1998-01-23 - 2017-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 15
|
|
|
|
2004-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 10/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1995-06-13 - 2014-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2009-06-09 - 2010-09-09
Edineţ, Şofrîncani
|
|
|
|
1996-03-27 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz, 13, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-04-15 - 2021-05-28
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lazo S., 1
|
|
|
|
2004-05-27 - 2008-02-06
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
1994-05-31 - 2017-06-14
Cahul, str. Puşkin A., 31
|
|
|
|
2006-07-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Biruinţei, 14, ap.(of.) nr.032
|
|
|
|
2006-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cikalov str-la, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-07-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev str-la, 10
|
|
|
|
1995-07-28 - 2006-10-16
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Dzerjinski, 4
|
|
|
|
1995-08-25 - 2007-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Iujnîi str-la, 10
|
|
|
|
1997-09-11 - 2018-09-17
Şoldăneşti, Olişcani
|
|
|
|
1995-05-12 - 2007-12-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 13, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1994-08-31 - 2015-06-26
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
1996-04-24 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 1
|
|
|
|
1994-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2006-08-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 201/A
|
|
|
|
1996-11-18 - 2017-06-14
Cahul, str. Victoriei bd., 12, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1997-02-26 - 2017-06-14
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 29/a
|
|