Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-03-22 - 2019-01-30
Drochia, str. Dorohoi, 22A |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-01 - 2007-03-29
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1994-08-01 - 2007-03-29
Rezina, Trifeşti |
||
Administrator |
2003-02-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 23/1, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2005-06-28 - 2017-07-28
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2001-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 14/1, ap.(of.) 112 |
||
Administrator |
1994-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 13 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-07-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 3 |
||
Administrator |
2002-03-22
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1999-06-22 - 2018-04-04
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2011-04-29
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
2002-06-13
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Administrator |
1999-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/6, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
1998-03-31 - 2019-06-06
Anenii Noi, Maximovca |
||
Lichidator Administrator |
2003-09-30 - 2019-07-10
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1997-12-29 - 1999-07-15
Leova, str. Independenţei, 15 |
||
1996-05-29 - 2010-03-13
Leova, str. Aldea-Teodorovici Ion, 48, ap.(of.) 2 |
|||
Administrator |
2002-02-14
Leova, Colibabovca |
||
Administrator |
2000-06-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 9/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2017-10-09
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1996-07-26 - 2014-03-24
Donduşeni, Corbu |
||
Lichidator Administrator |
2010-02-02 - 2018-01-09
Briceni, str. Uzinelor, 14, ap.(of.) 35 |
||
1994-11-23 - 2010-03-22
Briceni, str. Turghenev, 2, ap.(of.) 4 |
|||
Administrator Lichidator |
2001-09-25 - 2012-04-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 188 |
||
Administrator |
1992-04-22 - 2018-01-09
Ocniţa, str. Burebista, 38 |
||
Administrator |
2000-03-28 - 2018-09-25
Hînceşti, Drăguşenii Noi |
||
Administrator |
2002-07-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 12 |
||
Administrator |
2012-09-07 - 2020-10-13
Floreşti, Scăieni |
||
Administrator |
2008-11-26 - 2019-01-30
Edineţ, str. Nuferilor, 8 |
||
Administrator |
1997-09-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 12a |
||
1996-05-13 - 2010-03-30
Basarabeasca, str. Şcolilor, 88 |
|||
Administrator |
1997-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 108 |
||
2008-02-13 - 2010-03-24
Ocniţa, Otaci, str. Lazo S. str-la, 32 |
|||
Administrator |
1994-03-30 - 2020-02-05
Edineţ, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1997-02-04 - 2018-09-05
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 77 |