Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-05-02
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 22 |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2023-04-21
Edineţ, str. Gogol, 30 |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2023-04-21
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 23, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2023-04-25
Călăraşi, str. Dosoftei, 7 |
||
Administrator |
1998-01-14 - 2024-01-17
Soroca, str. Soltuz N., 8, ap.(of.) 60 |
||
Administrator Administrator fiduciar |
1998-07-15 - 2023-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 34 |
||
Administrator |
1994-11-28
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2008-07-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 15/2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-23 - 2024-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 127, ap.(of.) 600 |
||
Administrator |
2005-03-03 - 2024-01-19
Făleşti, str. Alecsandri Vasile, 1/A |
||
Administrator |
1994-04-20 - 2024-01-19
Orhei, str. Mahu Vasile, 19 |
||
Administrator |
2014-02-10 - 2023-04-28
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
2012-10-30 - 2024-05-27
Leova, str. Aldea-Teodorovici Ion, 43 |
||
Administrator |
1995-07-19 - 2017-03-15
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1997-02-26 - 2023-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10 |
||
Administrator |
2007-09-18
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2009-06-30 - 2023-05-04
Ocniţa, str. Biruinţa str-la, 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2024-09-11
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2008-11-20 - 2023-05-04
Drochia, str. Independenţei, 47, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
2013-02-12 - 2024-01-19
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2012-01-19
Cimişlia, str. Solidarităţii, 6/A |
||
Administrator |
1995-10-09
Soroca, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 32 |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 47, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2014-02-21
Cimişlia, str. Rareş Petru, 14 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2023-12-12
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Kaşin Pavel, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2014-05-19 - 2022-06-06
Anenii Noi, Bulboaca, str. Cucoarelor |
||
Lichidator Administrator |
2014-03-31 - 2017-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici Alexei, 84/1 |
||
Administrator Lichidator |
1992-10-13 - 2024-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 22/2, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2003-11-05 - 2024-05-27
Leova, Ceadîr |
||
Administrator |
1996-07-09 - 2023-06-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 25, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2023-06-09
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2008-07-31
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2015-02-06
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 29, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
2010-10-01 - 2023-06-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Budjacscaia, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2004-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 38/2, ap.(of.) 50 |