Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-04-26 - 2005-01-04
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-01-21 - 2021-06-22
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1995-05-15 - 2005-01-31
Edineţ, Ruseni |
||
Administrator |
1995-12-04 - 2005-02-01
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
2000-10-20 - 2005-04-14
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
1997-05-21 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 8 |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2005-05-16
Hînceşti, Oneşti |
||
Comisia Administrator Comisia Comisia |
1998-07-17
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
1997-05-20
Orhei, str. Negruzzi, 67 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-12-25 - 2022-05-17
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 24 |
||
Administrator |
2014-09-30 - 2023-05-16
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1996-04-17
Ungheni, str. Naţională, 40, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-01-27 - 2022-05-24
Cahul, str. Caragiale I.L., 41, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2021-07-28
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
2003-11-27 - 2022-05-23
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator Lichidator |
2013-05-28
Căuşeni, Baccealia |
||
Administrator |
1997-06-25
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2003-07-25 - 2022-05-26
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2004-12-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Porumbescu Ciprian, 20, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2022-07-01
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
1996-10-15 - 2022-07-05
Briceni, Teţcani |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-26 - 2022-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 12/3, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2004-09-20 - 2022-05-31
Rezina, str. 27 August, 70 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1997-07-01
Străşeni, Romăneşti |
||
Administrator |
2009-06-03 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57 |
||
Administrator |
2012-08-21 - 2022-06-03
Edineţ, str. Zadnipru P., 7, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-06-05 - 2022-06-06
Edineţ, str. Lazo S., 14 |
||
Administrator Lichidator |
1995-04-27 - 2022-06-08
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 8 |
||
Administrator |
2006-07-10 - 2022-06-09
Orhei, str. 31 August, 104, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2005-08-25 - 2022-06-10
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2013-07-24
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 2 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-11-16
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1994-11-24 - 2023-02-17
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2012-11-01 - 2023-02-20
Donduşeni, Plop |
||
Administrator |
1997-02-11
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 37 |