Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-01-30 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 131, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
1993-02-17 - 2020-02-28
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2014-12-23 - 2020-01-15
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1995-06-12
Hînceşti, Dubovca |
||
Administrator |
1995-06-16
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-06-23
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
1995-08-09
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator Lichidator |
1995-08-30
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
1995-09-06
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2009-05-25 - 2024-04-03
Floreşti, Vertiujeni |
||
Administrator |
1995-03-07 - 2013-09-19
Briceni, str. Şolohov M., 8 |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2013-09-11
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1998-04-28 - 2016-06-20
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
1996-01-11
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1996-01-22
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator |
1996-01-30
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
2014-01-10
Ştefan Vodă, Olăneşti |
||
Administrator |
1997-06-24 - 2020-05-15
Sîngerei, Coada Iazului |
||
Administrator |
2008-05-19 - 2020-05-15
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2012-08-20
Drochia, Ţarigrad, str. Enescu George, 61 |
||
Administrator |
1992-08-25 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1996-02-16 - 2021-03-30
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1997-08-13 - 2020-05-18
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2020-05-18
Edineţ, Chetroşica Nouă |
||
Administrator |
1997-11-07 - 2020-05-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 41, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2005-10-25 - 2020-03-25
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/6 |
||
Administrator |
2006-04-11 - 2020-03-25
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 2A |
||
Administrator |
2006-04-11 - 2020-03-27
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 2/A |
||
Administrator |
1995-05-26 - 2020-04-03
Edineţ, Bădragii Vechi |
||
Administrator |
2001-12-27 - 2020-04-03
Şoldăneşti, Chipeşca |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 69 |
||
Administrator |
1997-07-04 - 2020-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 18 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2020-04-16
Hînceşti, str. Florilor, 13 |