Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
1996-09-04 - 2010-03-11
Cimişlia, Gradişte |
|||
Administrator |
2014-05-16 - 2019-12-10
Rezina, Lipceni |
||
1997-03-10 - 2010-01-27
Cimişlia, Ecaterinovca |
|||
Lichidator Administrator |
1996-05-24 - 2009-12-14
Rezina, str. Cibotari Maria, 6 |
||
Administrator |
1994-10-12 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 28/B, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2012-07-03
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2013-07-05
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
1992-11-24 - 2005-04-20
Ocniţa, Otaci, str. Lazo S., 2 |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2015-09-30
Leova, str. Ştefan cel Mare, 69, ap.(of.) 42 |
||
Comisia Comisia Administrator Comisia |
1995-09-25
Cahul, Crihana Veche, str. Hînceşti, 40 |
||
Administrator |
1996-03-06
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 3 |
||
Administrator |
2002-12-04
Ungheni, Izvoreni |
||
Lichidator Administrator |
1994-02-09
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 23 |
||
Administrator |
2003-08-28 - 2018-06-21
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2000-07-12 - 2022-03-25
Floreşti, Ghindeşti, str. Ştefan Vodă, 23 |
||
Administrator |
2014-02-03 - 2020-12-15
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 1, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-11 - 2019-12-13
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
1994-08-01 - 2006-03-31
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Rabociaia, 20 |
||
Administrator |
1996-09-06 - 2017-08-16
Cimişlia, Topala |
||
Administrator |
1994-08-31 - 2016-12-02
Basarabeasca, str. Şcolii, 3 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1996-02-20 - 2007-12-10
Teleneşti, Cucioaia |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-23 - 2006-12-17
Rezina, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 5, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-24 - 2007-06-20
Soroca, str. Tineretului, 23 |
||
Administrator |
2001-01-16 - 2019-12-17
Briceni, str. Gogol, 7 |
||
Administrator |
2011-11-03 - 2019-12-18
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-12-10 - 2020-12-16
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2001-10-04
Orhei, str. Costin Miron, 3, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-20 - 2020-12-16
Orhei, str. Lupu Vasile, 171, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1997-01-23
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2006-10-09 - 2021-03-19
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2014-12-12
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2011-08-08 - 2019-12-20
Soroca, str. Romaniţei, 10 |
||
Administrator |
2007-05-30 - 2021-03-22
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 12 |