Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
1992-09-30 - 2010-12-09
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 27 |
|||
2003-02-12 - 2010-12-09
Cantemir, Stoianovca |
|||
Administrator |
2009-11-05 - 2019-10-09
Soroca, str. Gutuilor, 11 |
||
Administrator |
2009-02-09 - 2020-02-20
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2019-10-10
Edineţ, str. Burebista, 18 |
||
Administrator |
1996-04-09 - 2020-02-19
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1993-01-01 - 2020-02-19
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 52, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2020-02-19
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 61 |
||
2005-08-02 - 2010-12-27
Briceni, Bălcăuţi |
|||
1995-05-25 - 2010-11-19
Basarabeasca, Sadaclia |
|||
Administrator |
1994-08-15 - 2019-10-15
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 24 |
||
Administrator |
2008-04-30
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2019-10-11
Donduşeni, str. Matrosov, 5, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 17 |
||
Administrator |
2007-08-06 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Doina, 10/3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2014-08-11
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 32/A, ap.(of.) 4 |
||
1996-11-12 - 2010-08-18
Călăraşi, Dereneu |
|||
1996-04-03 - 2010-09-06
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
|||
Administrator |
2005-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 70/2, ap.(of.) 36 |
||
1994-10-18 - 2010-07-29
Anenii Noi, Ţînţăreni |
|||
1996-02-21 - 2010-06-24
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 37 |
|||
Administrator |
2014-02-07 - 2019-12-04
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1994-03-10 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 25 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2013-03-21
Basarabeasca, str. Marx Karl, 195 |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2019-12-05
Basarabeasca, str. Prieteniei, 9 |
||
Administrator |
2006-05-31
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
1997-04-22 - 2013-04-15
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 11/7, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-06-18 - 2013-04-16
Cahul, Roşu |
||
Întreprinderea Individuală POPA ION Lichidator |
2001-11-21 - 2019-10-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1995-04-11 - 2019-12-09
Basarabeasca, str. Marx Karl, 97, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-03-26 - 2015-09-11
Orhei, str. Codru, 34 |
||
Administrator |
2002-04-11 - 2015-09-07
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1997-09-08 - 2015-09-09
Donduşeni, str. Vieru Igor, 91 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2020-12-11
Orhei, str. Mîndru Mihail, 23 |
||
Administrator |
1994-10-12 - 2020-05-07
Basarabeasca, str. Gării, 1, ap.(of.) 28 |