Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-07-10
Floreşti, str. Dacia, 23, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2004-09-07
Soroca, str. Stroescu V., 14 |
||
Administrator |
1996-07-14
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1997-04-18 - 2007-04-27
Soroca, str. Petrov, 33 |
||
Administrator |
1994-03-02
Soroca, Rubleniţa |
||
2008-02-14 - 2010-08-03
Ocniţa, Mereşeuca |
|||
Administrator |
1995-04-05
Rezina, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 13 |
||
1996-02-12 - 2010-08-19
Donduşeni, str. Cantemir Dimitrie bd., 13 |
|||
1997-04-18 - 2010-08-23
Edineţ, str. Mărţişor, 13/16 |
|||
1994-07-15 - 2010-08-25
Leova, str. Iorga Nicolae, 4 |
|||
2001-07-16 - 2010-09-03
Orhei, Bieşti |
|||
2002-02-06 - 2010-09-08
Teleneşti, Mîndreşti |
|||
Administrator |
2004-10-08 - 2010-07-07
Ungheni, str. Creangă Ion, 4 |
||
1994-12-27 - 2010-09-09
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 51 |
|||
Administrator |
1995-11-01 - 2020-12-03
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 4 |
||
Administrator |
2003-11-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170 |
||
Administrator |
2006-03-10 - 2024-04-03
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2009-06-05
Drochia, str. Ciobanu Tamara, 43 |
||
Administrator |
1994-06-07 - 2014-05-30
Basarabeasca, str. Sovhozului, 48/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-02-25
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 45 |
||
Administrator |
2001-02-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 1/a |
||
Administrator |
2002-11-14 - 2019-08-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-07-16 - 2022-03-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Lichidator Administrator |
1993-01-28 - 2012-11-05
Basarabeasca, str. Muncii, 62 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-19 - 2009-10-14
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 1 |
||
Administrator |
1992-09-15 - 2005-03-09
Soroca, str. Testemiţeanu N., 31 |
||
Administrator |
1993-06-16 - 2009-10-14
Soroca, str. Stroescu V., 29 |
||
Lichidator Administrator |
1996-06-28 - 2005-03-09
Soroca, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 9/1 |
||
Administrator |
1994-12-20 - 2020-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2002-11-29 - 2019-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 782/2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2019-02-19
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Trandafirilor, 7 |
||
Administrator |
2013-07-19 - 2019-02-20
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1993-05-28 - 2019-07-11
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1996-02-05 - 2019-08-17
Edineţ, str. Frunze M., 58 |
||
Administrator |
1992-10-20
Criuleni, Paşcani |