Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
1994-06-06 - 2010-04-14
Leova, str. Independenţei, 15/14 |
|||
Administrator |
1995-09-18 - 2015-07-23
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2015-09-22
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2007-05-04 - 2015-06-19
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1996-10-07 - 2016-02-12
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2007-07-16 - 2015-01-28
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2015-07-28
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1995-08-30 - 2015-11-10
Orhei, str. Costişei, 35 |
||
Administrator |
2007-01-10 - 2014-05-02
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2015-02-06
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2014-05-15
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1994-02-18 - 2013-04-24
Soroca, Bulboci |
||
Administrator |
2007-05-29 - 2016-11-21
Călăraşi, Meleşeni |
||
Administrator |
1995-07-24 - 2021-12-30
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Lichidator Administrator |
2008-02-08 - 2015-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 28 |
||
1996-02-21 - 2010-05-05
Cimişlia, str. Rareş Petru, 39 |
|||
2002-05-14 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Alcedar |
|||
Administrator |
2008-07-17 - 2020-11-23
Drochia, str. Lupu Vasile, 65 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2016-08-02
Ocniţa, str. Doga E., 4 |
||
Administrator |
2008-03-20 - 2013-03-19
Briceni, str. Cantemir D., 21, ap.(of.) 31 |
||
Administrator NECHIFOR ALEXANDRU DUMITRU CATALIN Administrator |
2011-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2008-11-26 - 2016-03-30
Edineţ, str. Nufărului, 8 |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2015-07-10
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
1994-12-20 - 2015-07-14
Orhei, str. Haiducul Tobultoc, 1 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2016-09-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2017-01-03
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Administrator |
1996-06-18 - 2013-04-05
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-01-16 - 2015-08-26
Orhei, str. Codru, 11 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2015-05-25
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 23 |
||
Administrator |
1997-07-25 - 2017-04-14
Drochia, Maramonovca |
||
Administrator |
2008-07-29 - 2015-02-18
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2014-06-17
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2018-12-28
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
2000-06-01 - 2018-12-28
Teleneşti, str. Renaşterii, 138 |
||
Întreprinzător Individual CATAN CAROLINA Lichidator |
2009-03-13 - 2015-08-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 68/1, ap.(of.) 9 |