Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-04-18 - 2016-05-26
Basarabeasca, str. 28 Iunie, 60 |
||
Administrator |
1997-07-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Entuziaştilor, 32 |
||
Administrator |
1995-08-22
Basarabeasca, str. Muncii, 53, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2020-04-03
Orhei, str. Dunaevski, 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-12-12 - 2020-04-02
Edineţ, str. Pescarilor, 4 |
||
Administrator |
1994-05-05 - 2020-04-02
Donduşeni, str. Şciors, 84 |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2020-02-13
Călăraşi, Hogineşti |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2018-12-21
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 4 |
||
Administrator |
2013-09-20 - 2019-02-12
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator |
1993-11-19 - 2020-01-22
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1994-12-15
Nisporeni, str. Enescu George, 29 |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2016-05-31
Edineţ, str. Burebista, 33 |
||
Administrator |
2004-09-06 - 2016-06-13
Edineţ, str. Gribov N., 16 |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2016-06-06
Edineţ, str. Stroescu V., 9 |
||
Lichidator Lichidator Administrator |
2004-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 1, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
2003-05-20 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 21 |
||
Administrator |
1996-06-18 - 2020-10-28
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 99, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1995-07-19 - 2018-11-08
Soroca, Alexandru cel Bun |
||
Administrator |
2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 513 |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2018-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 85 B, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-10-19 - 2008-09-18
Criuleni, str. Izvoarelor, 25/B |
||
Administrator |
1993-09-16 - 2012-09-11
Basarabeasca, Abaclia, str. Independenţei, 110 |
||
Administrator |
1995-11-24 - 2012-08-23
Leova, str. <, C.19 |
||
Administrator |
2005-10-13
Floreşti, str. Ciobanu Serghei, 1/A |
||
Administrator |
1996-02-14 - 2019-08-05
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-05-16 - 2019-08-09
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2012-12-04
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2019-08-05
Teleneşti, str. Renaşterii, 73, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2007-11-19 - 2012-07-25
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1995-11-09 - 2012-08-17
Leova, str. Horelor, 2 |
||
Administrator |
2007-07-02 - 2012-09-13
Basarabeasca, str. Nouă, 18 |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-16 - 2012-12-27
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
1993-05-20 - 2013-01-04
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 82 |
||
Administrator |
1998-01-15 - 2012-09-24
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2019-08-01
Soroca, str. Viilor, 9/3, ap.(of.) 22 |