Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-05-21 - 2020-09-04
Şoldăneşti, str. Păcii, 28, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2005-07-14 - 2017-07-13
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2014-08-20
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2005-08-08
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2005-08-29
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
1996-11-05 - 1999-12-14
Făleşti, str. Gagarin Iu., 2 |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2004-08-12
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2004-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9/8/""A |
||
Administrator |
2006-11-09
Donduşeni, Climăuţi |
||
Administrator |
1999-05-21
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
1998-07-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator |
2014-09-25
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2015-10-30
Edineţ, str. Florar, 103, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-09-26
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1999-12-22 - 2018-02-15
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2004-01-05
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 72, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1997-01-22
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 71 |
||
Administrator |
2000-03-16
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2018-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1996-07-23 - 2005-09-28
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2010-11-17
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
1996-06-12 - 2020-10-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 308 |
||
Administrator |
2000-09-20
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Iubileinaia, 5 |
||
Administrator |
2005-12-05
Călăraşi, Sadova |
||
Administrator |
2005-10-13
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2005-10-27
Cimişlia, Fetiţa |
||
Administrator |
1997-02-03
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2008-03-04 - 2021-09-30
Teleneşti, str. Cantemir D. |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2020-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 82 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2014-10-24
Donduşeni, Ţaul, str. <, 10 |
||
Administrator |
2005-03-14
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2005-11-30
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2010-08-05
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2005-12-05 - 2015-04-02
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
2012-01-17 - 2021-10-06
Ocniţa, str. Creangă Ion, 43, ap.(of.) 5 |