|
|
1997-03-24 - 2008-01-18
Basarabeasca, Iordanovca
|
|
|
|
1995-06-27 - 2008-03-30
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
1992-11-06 - 2020-11-17
Drochia, str. Sorocii, 18, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-08-14 - 2004-04-01
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 22, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2000-02-15
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 12
|
|
|
|
1996-05-22 - 2020-04-10
Bender, str. Suvorov A., 74
|
|
|
|
1995-02-14 - 2009-11-20
Hînceşti, Dancu
|
|
|
|
1993-11-10
Basarabeasca, str. Moldavskaia, 45
|
|
|
|
1997-04-24
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 99, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-07-05
Leova, str. Sadoveanu M., 21
|
|
|
|
1996-05-16 - 2020-04-13
Bender, str. Kirov, 67, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2001-01-15 - 2018-09-27
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1997-02-28
Rezina, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-07-18 - 2018-09-27
Şoldăneşti, str. Testemiţeanu N., 6
|
|
|
|
2013-06-24 - 2020-11-16
Floreşti, Mărculeşti
|
|
|
|
1994-07-06 - 2018-09-11
Ungheni, str. Rareş Petru, 10, ap.(of.) 511
|
|
|
|
1993-06-30 - 2018-09-11
Ungheni, Sculeni
|
|
|
|
1994-04-19 - 2006-01-20
Leova, Băiuş
|
|
|
|
2004-09-08
Leova, Borogani
|
|
|
|
1995-01-18 - 2018-09-11
Ungheni, str. Bernardazzi Alessandro, 9, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1995-10-05 - 2018-09-11
Ungheni, Alexeevca
|
|
|
|
1997-10-07 - 2004-08-26
Hînceşti, str. Matrosov, 19
|
|
|
|
1995-06-27 - 2018-09-11
Ungheni, str. Rareş Petru, 19, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2004-09-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84
|
|
|
|
1996-12-24 - 2005-10-27
Leova, str. Kogălniceanu Mihail, 44
|
|
|
|
1995-01-19
Leova, str. Ştefan cel Mare, 11
|
|
|
|
1994-06-16 - 2004-12-13
Basarabeasca, str. Marx Karl, 124
|
|
|
|
1994-02-26 - 2005-01-21
Basarabeasca, str. Basarabiei, 4
|
|
|
|
1996-09-11 - 2005-01-04
Basarabeasca, str. Cotovschi, 18
|
|
|
|
2007-05-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
1997-03-14 - 2004-12-10
Hînceşti, str. Alecsandri Vasile, 62
|
|
|
|
1997-09-04 - 2020-04-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 16/1, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1994-11-10
Cimişlia, str. Burebista, 1
|
|
|
|
2002-06-26
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 143
|
|
|
|
1992-11-20 - 2006-01-17
Hînceşti, str. Lazo S., 77
|
|