COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-02-14 - 2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 61 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2018-11-29
Edineţ, str. Sportului str-la, 7 |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2018-11-29
Edineţ, str. Frunze M., 62 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2017-05-05
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2018-11-29
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2018-11-29
Edineţ, Gaşpar |
||
Administrator |
1995-06-26 - 2017-05-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1992-09-18 - 1998-05-16
Bălţi, str. <, „.8 |
||
Administrator |
1992-10-01 - 2001-10-23
Bălţi, str. Livezilor, 31 |
||
Administrator |
1992-11-19 - 2001-11-22
Bălţi, str. Lupan Andrei, 6/51 |
||
Administrator |
1994-04-19
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-02-03 - 2002-04-30
Bălţi, str. Suceava, 9, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2001-09-17
Bălţi, str. Solnecinaia, 40 |
||
Administrator |
1993-03-02 - 1998-01-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1994-09-28 - 2001-08-15
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-06-30 - 1999-01-21
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1995-10-31
Briceni, str. Eminescu Mihai, 81, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2002-08-01
Bălţi, str. Bulgară, 72, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2018-10-23
Edineţ, str. 31 August 1989, 13 |
||
Administrator |
1996-10-11 - 2001-05-29
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
1994-11-24 - 2002-02-06
Bălţi, str. Independenţei, 98, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2001-09-04
Bălţi, str. <, 26 |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2000-12-27
Bălţi, str. <, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2002-02-13
Bălţi, str. Glavan Boris, 31, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2001-10-18
Bălţi, str. Bucovinei, 172, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-02-13 - 1997-12-03
Bălţi |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2002-07-29
Bălţi, str. Lăpuşneanu A., 10, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-06-14 - 1999-10-05
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ceapaev, 23 |
||
Administrator |
1995-05-19 - 2000-09-21
Bălţi, str. Suceava, 11, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2000-12-04
Bălţi, str. 1 Mai, 9, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 1997-10-23
Bălţi, str. Bulgară, 79/37 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 2001-02-12
Bălţi, str. Bucovinei, 35, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-07-14 - 1998-11-06
Bălţi, str. <, 1/79 |
||
Administrator |
1996-07-03
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1995-07-19 - 1999-08-15
Bălţi, str. Muncii, 41 |